Eurosoft Group s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Eurosoft Group s.r.o. v likvidaci (24831506) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Štěpánská 704/61, 11000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 4. 2011 Eurosoft Group s.r.o. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Eurosoft Group s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Eurosoft Group s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 8. 4. 2011 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 178409 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24831506 | |
Jméno: | Eurosoft Group s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 8.4.2011 |
Zapsána dne: | 8.4.2011 | |
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 83 Cm 739/2023-5 ze dne 7.7.2023 byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 15.8.2023. | 18.10.2023 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 8.4.2011 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Štěpánská 704/61, Praha 11000, Česká republika | 28.2.2023 |
---|---|---|
Adresa: | Štěpánská 704/61, Praha 1 11000, Česká republika | 20.12.2011 - 28.2.2023 |
Adresa: | Řehořova 935/33, Praha 3 13000, Česká republika | 8.4.2011 - 20.12.2011 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 8.4.2011 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 8.4.2011 - 25.8.2015 |
jednatel | Jiří Carba |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.2013 |
Adresa | Bryksova 667/6, 19800 Praha |
jednatel | Josef Heriban |
---|---|
Ve funkci | od 8.4.2011 do 31.7.2013 |
Adresa | Řehořova 935/33, 13000 Praha 3 |
jednatel | Vít Stieber |
---|---|
Ve funkci | od 20.12.2011 do 31.7.2013 |
Adresa | V Lípách 1417, 56501 Choceň |
jednatel | Leoš Peřich |
---|---|
Ve funkci | od 8.4.2011 do 20.12.2011 |
Adresa | Hrabákova 1974, 14800 Praha 4 |
IČO: | 24831506 |
---|---|
Firma: | Eurosoft Group s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | Bez zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 8. 4. 2011 |
Sídlo: | Štěpánská 704/61, Praha 11000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |