EUROSIGN s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
EUROSIGN s.r.o. (49446100) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Lýskova 1031/2, 63500 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 10. 1993 a je stále aktivní. EUROSIGN s.r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o EUROSIGN s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro EUROSIGN s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 20. 10. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 12339 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 49446100 | |
Jméno: | EUROSIGN s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 20.10.1993 |
Zapsána dne: | 20.10.1993 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 20.10.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Lýskova 1031/2, Brno 63500, Česká republika | 17.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Lýskova 1031/2, Brno 63500, Česká republika | 14.2.2004 - 17.10.2016 |
Adresa: | Salmova 1850/1, Blansko 67801, Česká republika | 20.10.1993 - 14.2.2004 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti | 14.2.2004 |
obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 20.10.1993 |
činnost organizačních a ekonomických poradců | 20.10.1993 |
jednatel | Ivana Neubauerová |
---|---|
Ve funkci | od 1.9.2024 |
Adresa | Erbenova 1208/10, 67801 Blansko |
jednatel | Ivana Neubauerová |
---|---|
Ve funkci | od 31.8.2016 do 1.9.2024 |
Adresa | Erbenova 1676/6, 67801 Blansko |
jednatel | Ivana Neubauerová |
---|---|
Ve funkci | od 2.1.2008 do 31.8.2016 |
Adresa | Erbenova 1208/10, 67801 Blansko |
jednatel | Ing. Ladislav Janíček, Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 14.2.2004 do 2.1.2008 |
Adresa | Bezručova 1576/3, 67801 Blansko |
jednatel | Ivana Neubauerová |
---|---|
Ve funkci | od 14.2.2004 do 2.1.2008 |
Adresa | Erbenova 1208/10, 67801 Blansko |
jednatel | Ester Chalupová |
---|---|
Ve funkci | od 27.3.1997 do 14.2.2004 |
Adresa | 97, 67901 Skalice nad Svitavou |
jednatel | Radim Chalupa |
---|---|
Ve funkci | od 27.3.1997 do 23.12.1998 |
Adresa | 97, 67901 Skalice nad Svitavou |
jednatel | Radim Chalupa |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.1993 do 27.3.1997 |
Adresa | Salmova 1850/1, 67801 Blansko |
jednatel | Ester Chalupová |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.1993 do 27.3.1997 |
Adresa | Smetanova 1406/5, 67801 Blansko |
IČO (identifikační číslo): | 49446100 |
---|---|
Jméno: | EUROSIGN s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 20. 10. 1993 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Lýskova 1031/2, Brno 63500 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 20. 10. 1993 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 9. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 10. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 10. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Ivana Neubauerová |
---|
IČO: | 49446100 |
---|---|
Firma: | EUROSIGN s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-Bystrc |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 20. 10. 1993 |
Sídlo: | Lýskova 1031/2, Brno 63500 |
---|
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách j. n. |
Poradenství v oblasti řízení |
Ostatní vzdělávání j. n. |