Europa transfer s.r.o., v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Europa transfer s.r.o., v likvidaci (08762155) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Olšanská 2643/1a, 13000 Praha 3. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 12. 2019 a je stále aktivní. Europa transfer s.r.o., v likvidaci má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Europa transfer s.r.o., v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Europa transfer s.r.o., v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 11. 12. 2019 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 324829 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 08762155 | |
Jméno: | Europa transfer s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 11.12.2019 |
Zapsána dne: | 11.12.2019 | |
Důvodem likvidace je rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady o vstupu společnosti do likvidace s účinností ke dni 15. 07. 2024. | 15.7.2024 | |
OZNÁMENÍ O VSTUPU DO LIKVIDACE A VÝZVA PŘÍPADNÝM VĚŘITELŮM společnosti Europa transfer s.r.o., identifikační číslo 08762155, sídlem Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3, spisová značka C 324829 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen společnost). Společnost Europa transfer s.r.o., v likvidaci (v souladu s ustanovením § 198 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů) oznamuje, že na základě rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady byla zrušena a vstoupila dne 15. 07. 2024 do likvidace. Likvidátorem byla zvolena Ing. Oksana Sarková, datum narození 02.02.1968, pobytem č.p. 75, 506 01 Kacákova Lhota. Věřitelé, jiné osoby nebo orgány se vyzývají, aby přihlásili své případné pohledávky, popř. jiná práva vůči likvidované společnosti, v zákonné lhůtě (tři měsíce od druhého zveřejnění v Obchodním věstníku) na adrese sídla společnosti, do datové schránky společnosti. Dne 15. 07. 2024, Ing. Oksana Sarková likvidátor společnosti Europa transfer s.r.o. v likvidaci | 15.7.2024 |
Základní kapitál | 2 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 11.12.2019 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Olšanská 2643/1a, Praha 13000, Česká republika | 11.12.2019 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona obory činnosti: Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti Zprostředkování obchodu a služeb Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství Pronájem a půjčování věcí movitých | 7.11.2022 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. | 11.12.2019 - 7.11.2022 |
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče. | 11.12.2019 |
jednatel | Oles Zvarych |
---|---|
Ve funkci | od 11.12.2019 |
Adresa | Počernická 21/24, 10000 Praha |
jednatel | Yurii Sadykov |
---|---|
Ve funkci | od 11.12.2019 do 7.11.2022 |
Adresa | Počernická 21/24, 10000 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 08762155 |
---|---|
Jméno: | Europa transfer s.r.o., v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 11. 12. 2019 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Olšanská 2643/1a, Praha 13000 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 11. 12. 2019 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 11. 12. 2019 |
Člen statutárního orgánu: | Oles Zvarych |
---|
IČO: | 08762155 |
---|---|
Firma: | Europa transfer s.r.o., v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 3 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 11. 12. 2019 |
Sídlo: | Olšanská 2643/1, Praha 13000 |
---|
Demolice a příprava staveniště |
Kompletační a dokončovací práce |
Ostatní specializované stavební činnosti |
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nepravidelná pozemní osobní doprava |
Silniční nákladní doprava |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |