EURON STEEL s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
EURON STEEL s.r.o. (25228439) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Karlovarská 131/50, 35002 Cheb. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 1. 1999 a je stále aktivní. EURON STEEL s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o EURON STEEL s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro EURON STEEL s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 4. 1. 1999 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 10714 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25228439 | |
Jméno: | EURON STEEL s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 4.1.1999 |
Zapsána dne: | 4.1.1999 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 2.7.2005 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 4.1.1999 - 2.7.2005 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Karlovarská 131/50, Cheb 35002, Česká republika | 8.12.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Karlovarská 50, Cheb 35002, Česká republika | 4.1.1999 - 8.12.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba a montáž ocelových konstrukcí | 4.1.1999 |
Jednatel | Ing. Antonín Míčka |
---|---|
Ve funkci | od 3.1.2018 |
Adresa | Dukelská 814/20, 35002 Cheb |
Jednatel | Ing. Přemysl Němec PhD. |
---|---|
Ve funkci | od 8.9.2022 |
Adresa | Čílova 89/12, 16200 Praha |
Jednatel | Ing. Přemysl Němec PhD. |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.2021 do 8.9.2022 |
Adresa | Liborova 470/2, 16900 Praha |
Jednatel | ing. Vladimír Němec |
---|---|
Ve funkci | od 3.1.2018 do 30.10.2021 |
Adresa | 5, 35002 Odrava |
jednatel | ing. Vladimír Němec |
---|---|
Ve funkci | od 7.7.2015 do 3.1.2018 |
Adresa | 5, 35002 Odrava |
jednatel | Ing. Přemysl Němec PhD. |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2016 do 3.1.2018 |
Adresa | Závěrka 654/9, 16900 Praha |
jednatel | ing. Vladimír Němec |
---|---|
Ve funkci | od 7.7.2015 do 3.1.2018 |
Adresa | 5, 35002 Odrava |
jednatel | Ing. Přemysl Němec PhD. |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2016 do 3.1.2018 |
Adresa | Závěrka 654/9, 16900 Praha |
jednatel | Ing. Přemysl Němec PhD. |
---|---|
Ve funkci | od 22.1.2011 do 10.9.2016 |
Adresa | Generála Šišky 2082/26, 14300 Praha 4 |
jednatel | Ing. Vladimír Němec |
---|---|
Ve funkci | od 4.1.1999 do 7.7.2015 |
Adresa | Olbrachtova 13, 35002 Cheb |
IČO (identifikační číslo): | 25228439 |
---|---|
Jméno: | EURON STEEL s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 4. 1. 1999 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 1 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 4. 1. 1999 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 1. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Vladimír Němec |
---|
IČO: | 25228439 |
---|---|
Firma: | EURON STEEL s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Cheb |
Základní územní jednotka: | Cheb |
Počet zaměstnanců: | 20 - 24 zaměstnanci |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 4. 1. 1999 |
Sídlo: | Karlovarská 131/50, Cheb 35002 |
---|
Výroba konstrukčních kovových výrobků |