EUROMETER LIMITED s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
EUROMETER LIMITED s.r.o. (48396737) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Dobrovského 874/29, 70200 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 1. 1993 a je stále aktivní. EUROMETER LIMITED s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o EUROMETER LIMITED s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro EUROMETER LIMITED s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 8. 1. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 10177 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 48396737 | |
Jméno: | EUROMETER LIMITED s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 8.1.1993 |
Zapsána dne: | 8.1.1993 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 26.2.2024 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 26.7.2016 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 8.1.1993 - 26.7.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Dobrovského 874/29, Ostrava 70200, Česká republika | 3.4.2024 |
---|---|---|
Adresa: | Slavníkovců 1109/13, Ostrava 70900, Česká republika | 26.7.2016 - 3.4.2024 |
Adresa: | Slavníkovců 1109/13, Ostrava 70900, Česká republika | 14.4.2008 - 26.7.2016 |
Adresa: | Bartošova 22/29, Ostrava 70900, Česká republika | 23.8.2003 - 14.4.2008 |
Adresa: | Poděbradova 1069/35, Ostrava 70200, Česká republika | 8.1.1993 - 23.8.2003 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Zprostředkování obchodu a služeb | 26.2.2024 |
Velkoobchod a maloobchod | 26.2.2024 |
Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí | 26.2.2024 |
Poradenská a konzultační činnost , zpracovaní odborných studií a posudků | 26.2.2024 |
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení | 26.2.2024 |
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy | 26.2.2024 |
Přípravné a dokončovací stavební práce , specializované stavební činnosti | 26.2.2024 |
Poskytováni software , poradenství v oblasti informačních technologií , zpracovaní dat, hostingové a související činnosti a webové portály | 26.2.2024 |
Pronájem věcí movitých | 26.2.2024 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 26.7.2016 - 17.11.2023 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 24.6.2013 - 26.7.2016 |
silniční motorová doprava | 8.8.1996 - 13.12.2000 |
zastavárny | 8.8.1996 - 24.6.2013 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 8.1.1993 - 24.6.2013 |
zprostředkování prací a služeb | 8.1.1993 - 24.6.2013 |
zprostředkování obchodu | 8.1.1993 - 24.6.2013 |
leasing spojený s financováním | 8.1.1993 - 24.6.2013 |
poradenství (kromě účetního, ekonom., organiz.) a konzultace | 8.1.1993 - 24.6.2013 |
ostatní obchodní služby | 8.1.1993 - 24.6.2013 |
Jednatel | Ing. Ján Jánoška |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2016 |
Adresa | Matúškova 598/69 , Žilina |
Jednatel | JUDr. Danica Jánošková |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2016 |
Adresa | Matúškova 598/69 , Žilina |
jednatel | Ing. Ján Jánoška |
---|---|
Ve funkci | od 14.4.2008 do 26.7.2016 |
Adresa | Matúškova , Žilina |
jednatel | JUDr. Danica Jánošková |
---|---|
Ve funkci | od 14.4.2008 do 26.7.2016 |
Adresa | Matúškova , Žilina |
jednatel | Ing. Ján Jánoška |
---|---|
Ve funkci | od 8.8.1996 do 14.4.2008 |
Adresa | Hlinská , Žilina |
jednatel | JUDr. Danica Jánošková |
---|---|
Ve funkci | od 8.8.1996 do 14.4.2008 |
Adresa | Hlinská , Žilina |
jednatel | Ing. Ján Jánoška |
---|---|
Ve funkci | od 29.10.1993 do 8.8.1996 |
Adresa | Hlinská , Žilina |
jednatel | JUDr. Danica Jánošková |
---|---|
Ve funkci | od 29.10.1993 do 8.8.1996 |
Adresa | Hlinská , Žilina |
jednatel | Miroslav Drexler |
---|---|
Ve funkci | od 8.1.1993 do 29.10.1993 |
Adresa | Poděbradova 1771/37, 70200 Ostrava |
IČO (identifikační číslo): | 48396737 |
---|---|
Jméno: | EUROMETER LIMITED s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 8. 1. 1993 |
Celkový počet živností: | 11 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Dobrovského 874/29, Ostrava 70200 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 8. 1. 1993 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 1. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 1. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 1. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 1. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 1. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 1. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 1. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 2. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 8. 2002 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 2. 1995 |
Zánik oprávnění | 18. 3. 1998 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 1. 1995 |
Zánik oprávnění | 31. 12. 1995 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Ján Jánoška |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | JUDr. Danica Jánošková |
IČO: | 48396737 |
---|---|
Firma: | EUROMETER LIMITED s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Moravská Ostrava a Přívoz |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 8. 1. 1993 |
Sídlo: | Dobrovského 874/29, Ostrava 70200 |
---|
Příprava staveniště |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Finanční leasing |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Poradenství v oblasti řízení |
Činnosti reklamních agentur |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Univerzální administrativní činnosti |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |
Informační a komunikační činnosti |