EUROJUKEBOX, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Sídlí na adrese Nádražní 613/38, 70200 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 EUROJUKEBOX, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o EUROJUKEBOX, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro EUROJUKEBOX, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 5956 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26629771 | |
Jméno: | EUROJUKEBOX, z.s. | |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Nádražní 613/38, Ostrava 70200, Česká republika | 30.5.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Velká 2984/23, Ostrava 70200, Česká republika | 1.1.2014 - 17.2.2014 |
Předseda představenstva | Zdenek Malina |
---|---|
Ve funkci | od 12.6.2018 |
Adresa | 581, 75657 Horní Bečva |
Místopředseda představenstva | Kostas Dimoskakis |
---|---|
Ve funkci | od 12.6.2018 |
Adresa | Bousovská 735/6, 19700 Praha |
Člen představenstva | Ing. Karel Jordán |
---|---|
Ve funkci | od 12.6.2018 |
Adresa | Podvesná XIII 1436, 76001 Zlín |
Místopředseda představenstva | Zdenek Malina |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.2015 |
Adresa | 581, 75657 Horní Bečva |
Předseda představenstva | Ing. Martin Pavelek |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.2015 |
Adresa | 545, 73901 Baška |
Předseda představenstva | Ing. Martin Pavelek |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.2015 do 12.6.2018 |
Adresa | 545, 73901 Baška |
Místopředseda představenstva | Zdenek Malina |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.2015 do 12.6.2018 |
Adresa | 581, 75657 Horní Bečva |
Člen představenstva | Kostas Dimoskakis |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.2015 do 12.6.2018 |
Adresa | Bousovská 735/6, 19700 Praha |
IČO: | 26629771 |
---|---|
Firma: | EUROJUKEBOX, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Moravská Ostrava a Přívoz |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 23. 5. 2003 |
Sídlo: | Nádražní 613/38, Ostrava 70200 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |