Eurofond investiční s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Eurofond investiční s.r.o. v likvidaci (27885224) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Petra Slezáka 421/16, 18600 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 4. 2007 a je stále aktivní. Eurofond investiční s.r.o. v likvidaci má dva obory činností.
Jako zdroj dat o Eurofond investiční s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Eurofond investiční s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 11. 4. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 124116 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27885224 | |
Jméno: | Eurofond investiční s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 11.4.2007 |
Zapsána dne: | 11.4.2007 | |
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 85 Cm 2091/2020-3 ze dne 30.9.2020 byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 27.10.2020. | 4.11.2020 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 11.4.2007 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Petra Slezáka 421/16, Praha 8 18600, Česká republika | 11.4.2007 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
realitní činnost | 11.4.2007 |
správa a údržba nemovitostí | 11.4.2007 |
jednatel | Martin Štěpán |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2015 |
Adresa | Na Severním sídlišti I 645, 26401 Sedlčany |
jednatel | Martin Štěpán |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.2008 do 6.11.2015 |
Adresa | Chramosty 45, 26401 Sedlčany |
jednatel | Ing. Milan Plecitý |
---|---|
Ve funkci | od 11.4.2007 do 29.4.2008 |
Adresa | Malá Strana 1261, 27309 Kladno |
IČO (identifikační číslo): | 27885224 |
---|---|
Jméno: | Eurofond investiční s.r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 11. 4. 2007 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Petra Slezáka 421/16, Praha 18600 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 11. 4. 2007 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 4. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 4. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Martin Štěpán |
---|
IČO: | 27885224 |
---|---|
Firma: | Eurofond investiční s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 8 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 11. 4. 2007 |
Sídlo: | Petra Slezáka 421/16, Praha 18600 |
---|
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |