EURODENT, s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
EURODENT, s.r.o. v likvidaci (63217252) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Třebechovická 824/8, 50003 Hradec Králové. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 3. 1995 EURODENT, s.r.o. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o EURODENT, s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro EURODENT, s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 9. 3. 1995 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 7779 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 63217252 | |
Jméno: | EURODENT, s.r.o. v likvidaci | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 9.3.1995 |
Zapsána dne: | 9.3.1995 | |
Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. 33 Cm 39/2009-15 ze dne 26. května 2009, které nabylo právní moci 2. července 2009, o zrušení společnosti s likvidací a jmenování likvidátora. | 9.7.2009 | |
Údaje o zřízení: Společnost s ručením omezeným byla založena společenskou smlouvou ze dne 28. 2. 1995 podle zák. č. 513/91 Sb. | 9.3.1995 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 9.3.1995 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Třebechovická 824/8, Hradec Králové 50003, Česká republika | 16.3.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Třebechovická 824 , Hradec Králové 3 50003, Česká republika | 9.3.1995 - 16.3.2015 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (včetně zdravotnického zařízení) | 9.3.1995 - 2.8.2018 |
Jednatel | Alan Matoulek |
---|---|
Ve funkci | od 3.12.2022 |
Adresa | K Biřičce 1651/93, 50008 Hradec Králové |
Jednatel | Ing. Olga Mokošová |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2015 |
Adresa | 36, 25601 Bystřice |
Jednatel | Alan Matoulek |
---|---|
Ve funkci | od 9.9.2016 do 3.12.2022 |
Adresa | Československé armády 408/51, 50003 Hradec Králové |
Jednatel | Alan Matoulek |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2015 do 9.9.2016 |
Adresa | Rybova 1894/9, 50009 Hradec Králové |
Jednatel | Alan Matoulek |
---|---|
Ve funkci | od 16.3.2015 do 20.11.2015 |
Adresa | Rybova 1894/9, 50009 Hradec Králové |
Jednatel | Ing. Olga Mokošová |
---|---|
Ve funkci | od 19.3.2015 do 20.11.2015 |
Adresa | 36, 25601 Bystřice |
Jednatel | Ing. Olga Rohelová |
---|---|
Ve funkci | od 9.3.1995 do 19.3.2015 |
Adresa | Severní 735, 50003 Hradec Králové |
Jednatel | Alan Matoulek |
---|---|
Ve funkci | od 9.3.1995 do 16.3.2015 |
Adresa | Třebechovická 824, 50003 Hradec Králové |
IČO (identifikační číslo): | 63217252 |
---|---|
Jméno: | EURODENT, s.r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 9. 3. 1995 |
Sídlo: | Třebechovická 824/8, Hradec Králové 50003 |
---|
IČO: | 63217252 |
---|---|
Firma: | EURODENT, s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Hradec Králové |
Základní územní jednotka: | Hradec Králové |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 9. 3. 1995 |
Sídlo: | Třebechovická 824/8, Hradec Králové 50003 |
---|
Velkoobchod s farmaceutickými výrobky |