EUROBOND INVEST a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
EUROBOND INVEST a.s. (26244624) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Havlíčkova 198, 66442 Modřice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 2. 4. 2001 a je stále aktivní. EUROBOND INVEST a.s. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o EUROBOND INVEST a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro EUROBOND INVEST a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 2. 4. 2001 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 3589 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26244624 | |
Jméno: | EUROBOND INVEST a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 2.4.2001 |
Zapsána dne: | 2.4.2001 | |
Zvýšení základního kapitálu: 1) Důvod zvýšení základního kapitálu: Zvýšení základního kapitálu společnosti je navrhováno z důvodu posílení základního kapitálu společnosti pro realizaci podnikatelských záměrů a rozvoje společnosti. | 14.6.2004 - 6.8.2004 | |
2.) Rozsah zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 2,100.000,- Kč, tj. z částky 2,100.000,- Kč dosud zapsané v obchodním rejstříku na částku 4,200.000,- Kč. Upisování akcií nad částku 2,100.000,- Kč se nepřipouští. | 14.6.2004 - 6.8.2004 | |
3.) Způsob zvýšení základního kapitálu: Zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním nových akcií. | 14.6.2004 - 6.8.2004 | |
4.) Nové akcie budou emitovány takto: 210 ks nových kmenových akcií společnosti, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. Všechny akcie budou stejného druhu, v listinné podobě, budou znít na majitele s každou akcií budou spojena stejná práva a nebudou kóto vané. Emisní kurs upisované akcie bude roven její jmenovité hodnotě. | 14.6.2004 - 6.8.2004 | |
5.) Akcionář Martin Beránek, r.č. 72-07-20/4059 a akcionář Ing. Jindřich Pláteník, r.č. 63-01-30/0786 se výslovně vzdali svého přednostního práva na upisování akcií před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu. Všechny nově emitované akcie ke zvýšení zá kladního kapitálu budou upsány akcionářem Ing. Jindřichem Pláteníkem, r.č. 63-01-30/0786. | 14.6.2004 - 6.8.2004 | |
6.) Místo pro upsání akcií: Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti EUROBOND INVEST, a.s. | 14.6.2004 - 6.8.2004 | |
7.) Lhůta pro upsání akcií: Lhůta pro upsání všech nově emitovaných akcií činí 30 dnů a začne běžet prvního dne následujícího po dni, ve kterém bude návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií doručen akcionáři Ing. Jindřichu Pláteníkovi. Návrh smlouvy o ups ání akcií zašle představenstvo určitému zájemci bez zbytečného odkladu od zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. | 14.6.2004 - 6.8.2004 | |
8.) Lhůta pro splacení akcií: Upisovatel je povinen splatit emisní kurs nově emitovaných akcií upsaných ke zvýšení základního kapitálu ve hůtě 30 dní po upsání nových akcií, tj. po uzavření smlouvy o upsání akcí. | 14.6.2004 - 6.8.2004 | |
9.) Způsob splacení akcií: emisní kurs nově emitovaných akcií upsaných ke zvýšení základního kapitálu bude splacen formou započtení pohledávek, tj. peněžité pohledávky upisovatele vůči společnosti z titulu smlouvy o půjčce ze dne 1.1.2003, kterou jako věř itel uzavřel Ing. Jindřich Pláteník a jako dlužník společnost EUROBOND INVEST a.s., proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií. | 14.6.2004 - 6.8.2004 | |
10.) Pravidla pro započtení pohledávek: a) pohledávka bude prohlášena za nespornou, b) v započtení bude specifikována pohledávka uvedením právního důvodu, c) emisní kurs akcií je splacen započtením pohledávek a to v okamžiku, kdy se tyto pohledávky setkaly, | 14.6.2004 - 6.8.2004 | |
11.) Poukázky na akcie vydány nebudou. Nové akcie budou vydány a doručeny akcionáři do 30 dnů poté, co bude splacena jmenovitá hodnota akcií. | 14.6.2004 - 6.8.2004 |
Základní kapitál | 4 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 6.8.2004 | |
Základní kapitál | 2 100 000 Kč | |
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 30.5.2001 - 6.8.2004 | |
Základní kapitál | 2 100 000 Kč | |
Splaceno | 30 % | |
Platnost od - do | 2.4.2001 - 30.5.2001 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Akcie na majitele | 10 000 Kč | 420 | 20.9.2016 |
Akcie na majitele | 10 000 Kč | 420 | 6.8.2004 - 20.9.2016 |
Akcie na majitele | 10 000 Kč | 210 | 2.4.2001 - 6.8.2004 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Havlíčkova 198, Modřice 66442, Česká republika | 20.9.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Havlíčkova č.p.198, Modřice 66442, Česká republika | 7.4.2003 - 20.9.2016 |
Adresa: | Drobného 312/48, Brno 60200, Česká republika | 2.4.2001 - 7.4.2003 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 30.7.2008 |
předseda představenstva | Ing. Jindřich Pláteník |
---|---|
Ve funkci | od 5.6.2013 |
Adresa | Veletržní 684/3, 60300 Brno |
místopředseda představenstva | Radek Pečenka |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.2015 |
Adresa | Durďákova 369/68, 61300 Brno |
člen představenstva | Rostislav Peřina |
---|---|
Ve funkci | od 22.10.2015 |
Adresa | bratří Sapáků 2597/1, 62800 Brno |
člen představenstva | Rostislav Peřina |
---|---|
Ve funkci | od 20.9.2016 |
Adresa | bratří Sapáků 2597/1, 62800 Brno |
předseda představenstva | Ing. Jindřich Pláteník |
---|---|
Ve funkci | od 20.9.2016 |
Adresa | Veletržní 684/3, 60300 Brno |
předseda představenstva | Ing. Jindřich Pláteník |
---|---|
Ve funkci | od 5.6.2013 do 20.9.2016 |
Adresa | Veletržní 684/3, 60300 Brno |
člen představenstva | Rostislav Peřina |
---|---|
Ve funkci | od 22.10.2015 do 20.9.2016 |
Adresa | bratří Sapáků 2597/1, 62800 Brno |
místopředseda představenstva | Radek Pečenka |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.2015 do 9.3.2016 |
Adresa | Durďákova 369/68, 61300 Brno |
člen představenstva | Rostislav Peřina |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2008 do 22.10.2015 |
Adresa | bří Sapáků 1, 62800 Brno |
místopředseda představenstva | Radek Pečenka |
---|---|
Ve funkci | od 10.12.2007 do 3.8.2015 |
Adresa | Durďákova 369/68, 61300 Brno |
předseda představenstva | Ing. Jindřich Pláteník |
---|---|
Ve funkci | od 10.12.2007 do 5.6.2013 |
Adresa | Veletržní 3, 60300 Brno |
místopředseda představenstva | Martin Beránek |
---|---|
Ve funkci | od 2.4.2001 do 10.12.2007 |
Adresa | Alšova 34, 69301 Hustopeče |
předseda představenstva | Ing. Jindřich Pláteník |
---|---|
Ve funkci | od 2.4.2001 do 10.12.2007 |
Adresa | Veletržní 3, 60300 Brno |
členka představenstva | Ing. Eva Harangiová |
---|---|
Ve funkci | od 2.4.2001 do 10.12.2007 |
Adresa | Teyschlova 25, 63500 Brno |
IČO (identifikační číslo): | 26244624 |
---|---|
Jméno: | EUROBOND INVEST a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 2. 4. 2001 |
Celkový počet živností: | 11 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Havlíčkova 198, Modřice 66442 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 30. 6. 2004 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 9. 5. 2001 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 2. 4. 2001 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 4. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 4. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 4. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 4. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 4. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 4. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 4. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 4. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jindřich Pláteník |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Rostislav Peřina |
IČO: | 26244624 |
---|---|
Firma: | EUROBOND INVEST a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Brno-venkov |
Základní územní jednotka: | Modřice |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 2. 4. 2001 |
Sídlo: | Havlíčkova 198, Modřice 66442 |
---|
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |
Činnosti vedení podniků |
Poradenství v oblasti řízení |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |