"EURO-PLUS" spol. s r.o. "v likvidaci" má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
"EURO-PLUS" spol. s r.o. "v likvidaci" (47683902) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Dalimilova 285/54, 78335 Olomouc. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 11. 1992 a je stále aktivní. "EURO-PLUS" spol. s r.o. "v likvidaci" má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o "EURO-PLUS" spol. s r.o. "v likvidaci" nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro "EURO-PLUS" spol. s r.o. "v likvidaci" na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 19. 11. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 4655 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 47683902 | |
Jméno: | "EURO-PLUS" spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 19.11.1992 |
Zapsána dne: | 19.11.1992 | |
Právní důvod zrušení společnosti: Usnesením Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci ze dne 20.6.2018 č.j. 30Cm 150/2018-23, které nabylo právní moci dne 25.7.2018, byla společnost zrušena s likvidací a byl jmenován likvidátor. | 7.8.2018 |
Základní kapitál | 1 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 2.11.1993 | |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 19.11.1992 - 2.11.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Dalimilova 285/54, Olomouc 78335, Česká republika | 18.4.2014 |
---|---|---|
Adresa: | Dalimilova 1/54, Olomouc 78335, Česká republika | 11.7.2012 - 18.4.2014 |
Adresa: | Dalimilova 54, Olomouc - Chomutov , Česká republika | 19.11.1992 - 11.7.2012 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 11.7.2012 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 19.11.1992 - 11.7.2012 |
Jednatel | Hana Újezdská |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2015 |
Adresa | 36, 78365 Hlubočky |
Jednatel | MUDr. Petr Otepka |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2015 |
Adresa | 50, 75657 Horní Bečva |
Jednatel | Petr Netopil |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2015 |
Adresa | Lužní 331/5, 78335 Olomouc |
Jednatel | Ing. Libor Kanis |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2015 |
Adresa | Dvořákova 1942/13, 75002 Přerov |
Jednatel | MUDr. Petr Otepka |
---|---|
Ve funkci | od 25.9.2012 do 4.11.2015 |
Adresa | 296, 77200 Olomouc |
Jednatel | Petr Netopil |
---|---|
Ve funkci | od 25.9.2012 do 4.11.2015 |
Adresa | Lužní 331/5, 78335 Olomouc |
Jednatel | Hana Újezdská |
---|---|
Ve funkci | od 25.9.2012 do 4.11.2015 |
Adresa | 36, 78365 Hlubočky |
Jednatel | Ing. Libor Kanis |
---|---|
Ve funkci | od 25.9.2012 do 4.11.2015 |
Adresa | Dvořákova 1942/13, 75002 Přerov |
Jednatel | MUDr. Petr Otépka |
---|---|
Ve funkci | od 11.7.2012 do 25.9.2012 |
Adresa | Zrzavého č. 3975, Prostějov |
Jednatel | Petr Netopil |
---|---|
Ve funkci | od 11.7.2012 do 25.9.2012 |
Adresa | Boženy Němcové č. 3, Přerov |
Jednatel | Hana Otépková |
---|---|
Ve funkci | od 11.7.2012 do 25.9.2012 |
Adresa | Zrzavého 3975, Prostějov |
Jednatel | Ing. Libor Kanis |
---|---|
Ve funkci | od 11.7.2012 do 25.9.2012 |
Adresa | nábř. Dr.E.Beneše č. 12, Přerov |
Jednatel | MUDr. Petr Otépka |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.1992 do 11.7.2012 |
Adresa | Zrzavého č. 3975, Prostějov |
Jednatel | Petr Netopil |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.1992 do 11.7.2012 |
Adresa | Boženy Němcové č. 3, Přerov |
Jednatel | Ing. Libor Kanis |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.1992 do 11.7.2012 |
Adresa | nábř. Dr.E.Beneše č. 12, Přerov |
Jednatel | Hana Otépková |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.1992 do 11.7.2012 |
Adresa | Zrzavého 3975, Prostějov |
IČO (identifikační číslo): | 47683902 |
---|---|
Jméno: | "EURO-PLUS" spol. s r.o. "v likvidaci" |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 19. 11. 1992 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 1 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 14. 9. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 9. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Libor Kanis |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Petr Netopil |
Člen statutárního orgánu: | Tomáš Havelka |
Člen statutárního orgánu: | MUDr. Petr Otepka |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Hana Újezdská |
IČO: | 47683902 |
---|---|
Firma: | "EURO-PLUS" spol. s r.o. "v likvidaci" |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Olomouc |
Základní územní jednotka: | Olomouc |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 19. 11. 1992 |
Sídlo: | Dalimilova 285/54, Olomouc 78335 |
---|
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách |