EURO-ASIA TOUR, spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
EURO-ASIA TOUR, spol. s r.o. (61539392) je Společnost s ručením omezeným. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 11. 1994 a je stále aktivní. EURO-ASIA TOUR, spol. s r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o EURO-ASIA TOUR, spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro EURO-ASIA TOUR, spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 25. 11. 1994 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 7850 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 61539392 | |
Jméno: | EURO-ASIA TOUR, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 25.11.1994 |
Zapsána dne: | 25.11.1994 | |
Magistrátem města Liberce, živnostenským odborem bylo oznámeno, že dne 12.7.2023 zaniklo společnosti poslední živnostenské oprávnění. | 14.7.2023 - 14.7.2023 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 25.11.1994 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Mánesova 249 , Liberec 10 , Česká republika | 25.11.1994 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
provozování cestovní kanceláře | 25.11.1994 - 14.7.2023 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (kromě zboží vyhr. v příl. 1-3 zák.č.455/91 Sb. o živ.podnikání) | 25.11.1994 - 14.7.2023 |
Jednatel | Zbyněk Špringer |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.1994 |
Adresa | Mánesova 249 , Liberec 10 |
Zástupce jednatele | Ing. Jan Zitko |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.1994 |
Adresa | Markova 741, Hradec Králové |
IČO (identifikační číslo): | 61539392 |
---|---|
Jméno: | EURO-ASIA TOUR, spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 25. 11. 1994 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Mánesova 249/5, Liberec 46001 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 25. 11. 1994 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 11. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 10. 1994 |
Zánik oprávnění | 18. 9. 2001 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 10. 1994 |
Zánik oprávnění | 1. 4. 2001 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jan Zitko |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Zbyněk Špringer |
IČO: | 61539392 |
---|---|
Firma: | EURO-ASIA TOUR, spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Liberec |
Základní územní jednotka: | Liberec (nečleněné město) |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 25. 11. 1994 |
Sídlo: | , |
---|
Činnosti cestovních agentur a cestovních kanceláří |