EURECA SHOPS s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
EURECA SHOPS s.r.o. (25555405) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Šafaříkova 371/22, 12000 Praha 2. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 2. 1999 a je stále aktivní. EURECA SHOPS s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o EURECA SHOPS s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro EURECA SHOPS s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 23. 2. 1999 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 191070 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25555405 | |
Jméno: | DELTA SHOPS s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 23.2.1999 |
Zapsána dne: | 23.2.1999 | |
Smlouvou o zřízení zástavního práva k podílu (dále jen "Smlouva") uzavřenou dne 29.1.2014 mezi FOOD AND SERVICE a.s. a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, Česká republika, IČ: 6494824 2, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 3608 (dále jen "Zástavní věřitel"), bylo ujednáno omezení dispozic s podílem společníka FOOD AND SERVICE a.s., které jsou blíže určeny ve Smlouvě. | 21.2.2014 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech | 3.2.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 3.2.2014 |
Základní kapitál | 178 300 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 8.3.2013 | |
Základní kapitál | 163 000 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 8.12.2009 - 8.3.2013 | |
Základní kapitál | 70 000 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 8.7.2005 - 8.12.2009 | |
Základní kapitál | 21 000 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 3.1.2005 - 8.7.2005 | |
Základní kapitál | 12 600 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 28.12.2002 - 3.1.2005 | |
Základní kapitál | 4 300 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 1.9.2001 - 28.12.2002 | |
Základní kapitál | 2 640 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 17.3.2000 - 1.9.2001 | |
Základní kapitál | 140 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 23.2.1999 - 17.3.2000 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Šafaříkova 371/22, Praha 12000, Česká republika | 11.6.2014 |
---|---|---|
Adresa: | Bohunická 519/24, Brno 61900, Česká republika | 28.12.2002 - 30.3.2012 |
Adresa: | Pekařská 695/10, Praha 5 15500, Česká republika | 30.3.2012 - 30.3.2012 |
Adresa: | Bohunická 24, Brno , Česká republika | 23.2.1999 - 28.12.2002 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence | 11.12.2009 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 11.12.2009 |
pronájem a půjčování věcí movitých | 3.4.2006 - 11.12.2009 |
výroba potravinářských výrobků | 3.1.2005 - 11.12.2009 |
reklamní činnost a marketing | 3.1.2005 - 11.12.2009 |
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob | 3.1.2005 - 11.12.2009 |
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti | 3.1.2005 - 11.12.2009 |
zprostředkování služeb | 3.1.2005 - 11.12.2009 |
pekařství, cukrářství | 19.6.2001 |
činnost účetních poradců, vedení účetnictví | 19.6.2001 - 11.12.2009 |
činnost organizačních a ekonomických poradců | 19.6.2001 - 11.12.2009 |
hostinská činnost | 15.7.1999 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 23.2.1999 - 11.12.2009 |
jednatel | Tomáš Beier |
---|---|
Ve funkci | od 11.6.2014 |
Adresa | Horní Náměstí 382/69, 74601 Opava |
jednatel | Marko Pařík |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2013 do 11.6.2014 |
Adresa | Pokojná 363/12, 16000 Praha 6 |
jednatel | Marko Pařík |
---|---|
Ve funkci | od 7.7.2010 do 26.7.2013 |
Adresa | Pokojná 12, Praha 6 |
jednatel | Ing. Michal Freiberger |
---|---|
Ve funkci | od 3.3.2009 do 8.3.2013 |
Adresa | Čistovická 1700/62, 16300 Praha |
jednatel | Marko Pařík |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2002 do 7.7.2010 |
Adresa | Pokojná 12, Praha 6 |
jednatel | Ing. Michal Freiberger |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.2005 do 3.3.2009 |
Adresa | Zborovská 1157, 75301 Hranice |
jednatel | Ing. Kristina Nikolaevová |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2002 do 6.1.2006 |
Adresa | Lodecká 2, Praha 1 |
jednatel | Alexandra Paříková |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2002 do 25.7.2005 |
Adresa | Pokojná 12, Praha |
jednatel | Marko Pařík |
---|---|
Ve funkci | od 23.2.1999 do 28.12.2002 |
Adresa | Pokojná 12, Praha 6 |
jednatel | Ing. Kristina Nikolaevová |
---|---|
Ve funkci | od 23.2.1999 do 28.12.2002 |
Adresa | Lodecká 2, Praha 1 |
jednatel | Alexandra Paříková |
---|---|
Ve funkci | od 5.4.2000 do 28.12.2002 |
Adresa | Pokojná 12, Praha |
jednatel | Ing. Jitka Vaculíková |
---|---|
Ve funkci | od 23.2.1999 do 17.3.2000 |
Adresa | Moravanů 64, Praha 6 |
IČO (identifikační číslo): | 25555405 |
---|---|
Jméno: | EURECA SHOPS s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 23. 2. 1999 |
Celkový počet živností: | 13 |
Aktivních živností: | 5 |
Sídlo: | Šafaříkova 371/22, Praha 12000 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 7. 4. 2014 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 26. 2. 2001 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 11. 12. 2000 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 6. 4. 1999 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 23. 2. 1999 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 2. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 10. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 10. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 10. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 10. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 10. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 1. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 2. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Tomáš Beier |
---|
IČO: | 25555405 |
---|---|
Firma: | EURECA SHOPS s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 2 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 23. 2. 1999 |
Sídlo: | Šafaříkova 371/22, Praha 12000 |
---|
Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých |
Výroba ostatních potravinářských výrobků |
Maloobchod s chlebem, pečivem, cukrářskými výrobky a cukrovinkami |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |
Činnosti vedení podniků |
Poradenství v oblasti řízení |
Reklamní činnosti |
Průzkum trhu a veřejného mínění |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Ostatní vzdělávání j. n. |