EUC Laboratoře CGB a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
EUC Laboratoře CGB a.s. (25386735) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Kořenského 1210/10, 70300 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 12. 1997 a je stále aktivní. EUC Laboratoře CGB a.s. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o EUC Laboratoře CGB a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro EUC Laboratoře CGB a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 12. 12. 1997 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 3205 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25386735 | |
Jméno: | XOPERE, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 1.4.2007 |
Zapsána dne: | 12.12.1997 | |
Společnost CGB laboratoř a.s., se sídlem Kořenského 1210/10, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO 253 86 735, se rozdělila odštěpením se vznikem nových společností dle projektu vyhotoveného dne 13. července 2022 společností CGB laboratoř a.s. jako rozdělovanou společností, dle něhož rozdělovaná společnost CGB laboratoř a.s. nezanikla, ale došlo k přechodu vyčleněných částí jmění rozdělované společnosti uvedených v projektu na odštěpením vzniklé nástupnické společnosti ONE CGB RE s.r.o., se sídlem Ostrava, Vítko vice, Kořenského 1210/10, IČO 174 79 266, a TWO CGB RE s.r.o., se sídlem Ostrava, Vítkovice, Kořenského 1210/10, IČO 174 79 274. | 1.9.2022 | |
Dle projektu fúze sloučením vyhotoveného dne 1. listopadu 2019 zúčastněnými společnostmi F.P. Histolab s.r.o., se sídlem Aloise Gavlase 262/14a, Dubina, 700 30 Ostrava, IČO 017 24 291, na straně jedné jako zanikající společností, a CGB laboratoř a.s., se sídlem Kořenského 1210/10, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO 253 86 735, na straně druhé jako nástupnickou společností, došlo k zániku zanikající společnosti F.P. Histolab s.r.o. bez likvidace a k přechodu jejího jmění na nástupnickou společnost CGB laborato ř a.s., která vstoupila do právního postavení zanikající společnosti. | 1.1.2020 | |
Dle projektu fúze sloučením mezi společností ViaMed DEFERO s.r.o., se sídlem Kořenského 1210/10, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO 286 08 721, na straně jedné jako zanikající společností, a společností CGB laboratoř a.s., se sídlem Kořenského 1210/10, Vítkov ice, 703 00 Ostrava, IČO 253 86 735, na straně druhé jako nástupnickou společností, došlo k zániku zanikající společnosti ViaMed DEFERO s.r.o. bez likvidace a k přechodu jejího jmění na nástupnickou společnost CGB laboratoř a.s., která vstoupila do právní ho postavení zanikající společnosti. | 1.8.2017 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 16.9.2014 | |
Společnost na základě rozhodnutí orgánu právnické osoby - valné hromady ze dne 15.3.2007 změnila právní formu ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost. | 1.4.2007 |
Základní kapitál | 35 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 1.4.2007 | |
Základní kapitál | 34 078 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 12.1.2004 - 1.4.2007 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 12.12.1997 - 12.1.2004 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Kmenové akcie na jméno | 1 000 000 Kč | 34 | 26.7.2021 |
Kmenové akcie na jméno | 50 000 Kč | 20 | 26.7.2021 |
Kmenové akcie na jméno | 50 000 Kč | 20 | 8.11.2007 - 26.7.2021 |
Kmenové akcie na majitele | 50 000 Kč | 20 | 1.4.2007 - 8.11.2007 |
Kmenové akcie na jméno | 1 000 000 Kč | 34 | 1.4.2007 - 26.7.2021 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Kořenského 1210/10, Ostrava 70300, Česká republika | 2.12.2013 |
---|---|---|
Adresa: | Na nivách 23, Ostrava 3 70030, Česká republika | 12.12.1997 - 2.10.2006 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků | 10.9.2021 |
Poskytování zdravotních služeb | 10.9.2021 |
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor (sloužících k podnikání) | 10.9.2021 |
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí | 10.9.2021 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 20.10.2010 - 10.9.2021 |
Nestátní zdravotnické zařízení - poskytování zdravotnických služeb ambulantní péče - laboratoř patologické anatomie, lékařské genetiky, cytologie. | 26.2.2003 - 10.9.2021 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 12.12.1997 - 20.10.2010 |
poradenská a konzultační činnost | 12.12.1997 - 20.10.2010 |
člen představenstva | Jana Thomas Cílková |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2022 |
Adresa | Na Bendovce 842/6, 18100 Praha |
předseda představenstva | RNDr. Magdalena Uvírová Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 6.8.2020 |
Adresa | Na Bělidle 2574/1, 70200 Ostrava |
člen představenstva | Ing. Tomáš Buchta |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2021 |
Adresa | Na Jarolímce 676, 25303 Chýně |
člen představenstva | Ing. Václav Vachta MBA |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2021 do 6.12.2022 |
Adresa | Vidoulská 896/31, 15800 Praha |
místopředseda představenstva | Ing. Václav Vachta MBA |
---|---|
Ve funkci | od 3.9.2021 do 10.9.2021 |
Adresa | Vidoulská 896/31, 15800 Praha |
místopředseda představenstva | Ing. Václav Vachta |
---|---|
Ve funkci | od 13.9.2016 do 3.9.2021 |
Adresa | Vidoulská 896/31, 15800 Praha |
člen představenstva | MUDr. Nina Dvořáčková |
---|---|
Ve funkci | od 6.8.2020 do 26.7.2021 |
Adresa | Slavíkova 1747/11, 70800 Ostrava |
předseda představenstva | RNDr. Magdalena Uvírová Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 2.2.2017 do 6.8.2020 |
Adresa | Na Bělidle 2574/1, 70200 Ostrava |
člen představenstva | MUDr. Nina Dvořáčková |
---|---|
Ve funkci | od 13.9.2016 do 6.8.2020 |
Adresa | Slavíkova 1747/11, 70800 Ostrava |
předseda představenstva | RNDr. Magdalena Uvírová |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.2015 do 2.2.2017 |
Adresa | Na Bělidle 2574/1, 70200 Ostrava |
předseda představenstva | RNDr. Magdalena Uvírová |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.2015 do 2.2.2017 |
Adresa | Na Bělidle 2574/1, 70200 Ostrava |
člen představenstva | Ing. Václav Vachta |
---|---|
Ve funkci | od 12.8.2016 do 13.9.2016 |
Adresa | Vidoulská 896/31, 15800 Praha |
místopředseda představenstva | MUDr. Nina Dvořáčková |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.2015 do 13.9.2016 |
Adresa | Slavíkova 1747/11, 70800 Ostrava |
člen představenstva | Ing. Václav Vachta |
---|---|
Ve funkci | od 12.8.2016 do 13.9.2016 |
Adresa | Vidoulská 896/31, 15800 Praha |
místopředseda představenstva | MUDr. Nina Dvořáčková |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.2015 do 13.9.2016 |
Adresa | Slavíkova 1747/11, 70800 Ostrava |
Ing. Václav Vachta | |
Ve funkci | od 5.8.2016 do 12.8.2016 |
Adresa | Vidoulská 896/31, 15800 Praha |
Ing. Václav Vachta | |
Ve funkci | od 5.8.2016 do 12.8.2016 |
Adresa | Vidoulská 896/31, 15800 Praha |
člen představenstva | Ing. Iveta Ostruszková MBA |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.2015 do 5.8.2016 |
Adresa | Míru 255, 73961 Třinec |
člen představenstva | Ing. Iveta Ostruszková MBA |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.2015 do 5.8.2016 |
Adresa | Míru 255, 73961 Třinec |
místopředseda představenstva | Ing. Iveta Ostruszková MBA |
---|---|
Ve funkci | od 16.9.2014 do 27.7.2015 |
Adresa | Míru 255, 73961 Třinec |
předseda představenstva | RNDr. Magdalena Uvírová |
---|---|
Ve funkci | od 21.1.2015 do 27.7.2015 |
Adresa | Na Bělidle 2574/1, 70200 Ostrava |
člen představenstva | MUDr. Nina Dvořáčková |
---|---|
Ve funkci | od 21.1.2015 do 27.7.2015 |
Adresa | Slavíkova 1747/11, 70800 Ostrava |
člen představenstva | Nina Dvořáčková |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.2013 do 21.1.2015 |
Adresa | Slavíkova 1747/11, 70800 Ostrava |
předseda představenstva | Magdalena Uvírová |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.2013 do 21.1.2015 |
Adresa | Na Bělidle 2574/1, 70200 Ostrava |
místopředseda představenstva | prof. MUDr. David Stejskal Ph.D., MBA |
---|---|
Ve funkci | od 13.11.2013 do 16.9.2014 |
Adresa | Vrbová 297/3, 78335 Olomouc |
předseda představenstva | RNDr. Magdalena Uvírová |
---|---|
Ve funkci | od 28.2.2011 do 2.12.2013 |
Adresa | Na Bělidle 2574/1, 70200 Ostrava |
člen představenstva | MUDr. Nina Dvořáčková |
---|---|
Ve funkci | od 2.6.2011 do 2.12.2013 |
Adresa | Slavíkova 1747/11, 70800 Ostrava |
místopředseda představenstva | prof. MUDr. David Stejskal Ph.D., MBA |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.2011 do 13.11.2013 |
Adresa | Vrbová 297/3, 78335 Olomouc |
místopředseda představenstva | Ing. Artur Lukša |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2010 do 1.7.2011 |
Adresa | Závodní 2420/27, 73506 Karviná |
člen představenstva | MUDr. Nina Dvořáčková |
---|---|
Ve funkci | od 8.4.2010 do 2.6.2011 |
Adresa | Slavíkova 1747/11, 70800 Ostrava |
předseda představenstva | RNDr. Magdalena Uvírová |
---|---|
Ve funkci | od 1.4.2007 do 28.2.2011 |
Adresa | Na Bělidle 2574/1, 70200 Ostrava |
místopředseda představenstva | Ing. Luděk Cibulka |
---|---|
Ve funkci | od 7.7.2010 do 20.10.2010 |
Adresa | Dvořákova 330/2, 74101 Nový Jičín |
místopředseda představenstva | Ing. Luděk Cibulka |
---|---|
Ve funkci | od 1.4.2007 do 7.7.2010 |
Adresa | Dvořákova 331/4, 74101 Nový Jičín |
člen představenstva | Nina Dvořáčková |
---|---|
Ve funkci | od 1.4.2007 do 8.4.2010 |
Adresa | Na Nivách 1979/23, 70030 Ostrava |
Jednatel | MUDr. Jana Dvořáčková |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2003 do 1.4.2007 |
Adresa | Na nivách 1979/23, 70030 Ostrava 3 |
jednatel | RNDr. Martin Radina |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2005 do 1.4.2007 |
Adresa | Purkyňova 1282/28, 74101 Nový Jičín |
Jednatel | MUDr. Igor Dvořáček |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2003 do 2.10.2006 |
Adresa | Na nivách 1979/23, 70030 Ostrava 3 |
Jednatel | MUDr. Jana Dvořáčková |
---|---|
Ve funkci | od 12.12.1997 do 27.1.2003 |
Adresa | Na nivách 23, 70030 Ostrava 3 |
Jednatel | MUDr. Igor Dvořáček |
---|---|
Ve funkci | od 12.12.1997 do 27.1.2003 |
Adresa | Na nivách 23, 70030 Ostrava 3 |
IČO (identifikační číslo): | 25386735 |
---|---|
Jméno: | EUC Laboratoře CGB a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 12. 12. 1997 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 2 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 9. 9. 2017 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 12. 12. 1997 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 12. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 12. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Václav Vachta |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | RNDr. Magdalena Uvírová Ph.D. |
IČO: | 25386735 |
---|---|
Firma: | EUC Laboratoře CGB a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Vítkovice |
Počet zaměstnanců: | 100 - 199 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 12. 12. 1997 |
Sídlo: | Kořenského 1210/10, Ostrava 70300 |
---|
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Silniční nákladní doprava |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |
Specializovaná ambulantní zdravotní péče |
Ostatní činnosti související se zdravotní péčí j. n. |