EU-Media, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
EU-Media, s.r.o. (28254295) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Všehrdova 547/19, 11800 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 3. 2008 EU-Media, s.r.o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o EU-Media, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro EU-Media, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 3. 3. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 135612 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28254295 | |
Jméno: | EU-Media, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 3.3.2008 |
Zapsána dne: | 3.3.2008 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 3.3.2008 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Všehrdova 547/19, Praha 1 11800, Česká republika | 25.7.2011 |
---|---|---|
Adresa: | Rokycanská 247, Praha 9 19900, Česká republika | 3.3.2008 - 25.7.2011 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to v těchto oborech činnosti: - Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce; - Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály; - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků; - Testování, měření, analýzy a kontroly; - Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení; - Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy; - Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti. | 18.3.2022 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 25.7.2011 - 18.3.2022 |
vydavatelské a nakladatelské činnosti | 3.3.2008 - 25.7.2011 |
reklamní činnost a marketing | 3.3.2008 - 25.7.2011 |
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti | 3.3.2008 - 25.7.2011 |
jednatel | Pavel Nikodem |
---|---|
Ve funkci | od 18.3.2022 |
Adresa | Mühlgasse 4 , 2422 Pama |
jednatel | Jan Vitásek |
---|---|
Ve funkci | od 8.1.2016 |
Adresa | Otradovická 735/19, 14200 Praha |
jednatel | Ing. Eva Šimeková |
---|---|
Ve funkci | od 3.3.2008 do 18.3.2022 |
Adresa | Jelšová 2868/5, 83101 Bratislava |
jednatel | Jan Vitásek |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.2011 do 8.1.2016 |
Adresa | Otradovická 735/19, 14200 Praha 4 |
jednatel | Peter Brťka |
---|---|
Ve funkci | od 3.3.2008 do 25.7.2011 |
Adresa | Rokycanská 247, 19900 Praha 9 |
IČO: | 28254295 |
---|---|
Firma: | EU-Media, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 3. 3. 2008 |
Sídlo: | Všehrdova 547/19, Praha 11800 |
---|
Vydavatelské činnosti |
Činnosti v oblasti informačních technologií |
Činnosti související s webovými portály |
Reklamní činnosti |
Ostatní vzdělávání j. n. |