ET PACTUM s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ET PACTUM s.r.o. (28989066) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Na Moráni 1957/5, 12800 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 11. 2009 a je stále aktivní. ET PACTUM s.r.o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o ET PACTUM s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ET PACTUM s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 11. 11. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 158166 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28989066 | |
Jméno: | ET PACTUM s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 11.11.2009 |
Zapsána dne: | 11.11.2009 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 11.11.2009 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Moráni 1957/5, Praha 12800, Česká republika | 21.9.2022 |
---|---|---|
Adresa: | Petrské náměstí 1097/7, Praha 11000, Česká republika | 25.11.2015 - 21.9.2022 |
Adresa: | Bartoškova 1448/26, Praha 4 14000, Česká republika | 16.5.2012 - 25.11.2015 |
Adresa: | Ovocný trh 572/11, Praha 1 11000, Česká republika | 11.11.2009 - 16.5.2012 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 16.5.2012 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 11.11.2009 - 16.5.2012 |
jednatel | Ing. Lucie Lamačová Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 22.3.2021 |
Adresa | Uhříněveská 364, 25243 Průhonice |
jednatel | Ing. Lucie Lamačová Řimsová Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 19.2.2021 do 22.3.2021 |
Adresa | Uhříněveská 364, 25243 Průhonice |
jednatel | Ing. Lucie Lamačová Řimsová Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 28.2.2020 do 19.2.2021 |
Adresa | Františka Landovského 897, 25243 Průhonice |
jednatel | Ing. Lucie Lamačová Řimsová Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 16.5.2012 do 28.2.2020 |
Adresa | Růžová 565, 46303 Stráž nad Nisou |
jednatel | MUDr. Viera Frantlová MBA |
---|---|
Ve funkci | od 16.5.2012 do 25.11.2015 |
Adresa | Střelnická II 230/4, 39001 Tábor |
jednatel | Ingrid Stirberová |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.2009 do 16.5.2012 |
Adresa | Pod lázní 745/5, 14000 Praha 4 |
IČO (identifikační číslo): | 28989066 |
---|---|
Jméno: | ET PACTUM s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 11. 11. 2009 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Petrské náměstí 1097/7, Praha 11000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 30. 4. 2012 |
IČO: | 28989066 |
---|---|
Firma: | ET PACTUM s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 2 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 11. 11. 2009 |
Sídlo: | Na Moráni 1957/5, Praha 12800 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Reklamní činnosti |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. |
Ostatní vzdělávání |
Podpůrné činnosti pro scénická umění |