ESTELLA s.r.o. "v likvidaci" má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ESTELLA s.r.o. "v likvidaci" (49098225) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Jesenická 350/31, 79326 Vrbno pod Pradědem. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 9. 1993 a je stále aktivní. ESTELLA s.r.o. "v likvidaci" má více oborů činností.
Jako zdroj dat o ESTELLA s.r.o. "v likvidaci" nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ESTELLA s.r.o. "v likvidaci" na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 8. 9. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 48689 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 49098225 | |
Jméno: | ESTELLA s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 8.9.1993 |
Zapsána dne: | 8.9.1993 | |
Právní důvod zrušení společnosti: Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. 42 Cm 7/2023-45, ze dne 7.2.2024, které nabylo právní moci dne 6.3.2024, byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. | 27.3.2024 | |
Na společnost ESTELLA s.r.o., se sídlem Praha 7, Osadní 12, IČ: 490 98 225 přešlo jmění, včetně práv a povinností z pracovně právních vztahů zaniklé společnosti RIMU s.r.o., se sídlem Praha 7, Osadní 12, IČ: 251 06 775 z důvodu sloučení zanikající společnosti se společností nástupnickou. | 28.7.2004 | |
Vložka číslo 5478 oddílu C. obchodního rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem se pro změnu sídla obchodní společnosti kterým je nyní Krajský obchodní soud v Praze u z a v í r á. Nadále je místně příslušným k řízení pro tuto obchodní společnost obchodní rejstřík Krajského obchodního soudu v Praze. | 14.4.1997 | |
Obchodní společnost ESTELLA s.r.o. se zapisuje do obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Praze do oddílu C, vložky 48689. | 21.11.1996 |
Základní kapitál | 1 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 6.2.2002 | |
Základní kapitál | 500 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 7.8.2000 - 6.2.2002 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 8.9.1993 - 7.8.2000 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Jesenická 350/31, Vrbno pod Pradědem 79326, Česká republika | 11.4.2006 |
---|---|---|
Adresa: | Osadní 311/12, Praha 17000, Česká republika | 7.8.2000 - 11.4.2006 |
Adresa: | Kamenická 853/14, Praha 17000, Česká republika | 10.7.1996 - 7.8.2000 |
Adresa: | Sloup v Čechách 233 , 471 52 , Česká republika | 8.9.1993 - 10.7.1996 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
provozování cestovní kanceláře | 1.12.1999 - 7.6.2001 |
hostinská činnost | 1.12.1999 |
činnost realitní kanceláře | 1.12.1999 |
zprostředkovatelská činnost v ivestiční výstavbě | 1.12.1999 |
průzkum trhu | 1.12.1999 |
činnost ekonomických a organizačních poradců | 1.12.1999 |
činnost účetních poradců | 1.12.1999 |
administrativní práce | 1.12.1999 |
půjčovna spotřebního zboží | 1.12.1999 |
půjčovna motorových vozidel | 1.12.1999 |
finanční leasing | 1.12.1999 |
ubytovací služby | 1.12.1999 |
činnost reklamní agentury | 1.12.1999 |
činnost zastavárny | 1.12.1999 |
inženýrská činnost v investiční výstavbě | 1.12.1999 |
odkup pohledávek formou factoringu a forfaitingu | 1.12.1999 |
pronájem bytových a nebytových prostor a poskytování základních služeb spojených s pronájmem | 1.12.1999 |
zprostředkovatelská činnost v rozsahu působnosti živnostenského zákona | 10.7.1996 |
kosmetické služby | 8.9.1993 |
kadeřnické práce | 8.9.1993 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, kromě léčiv a zboží živností vázaných a koncesovaných | 8.9.1993 |
Jednatel | Pavel Kosina |
---|---|
Ve funkci | od 5.7.2017 do 28.8.2019 |
Adresa | 54, 79201 Staré Město |
Jednatel | Pavel Kosina |
---|---|
Ve funkci | od 11.4.2006 do 5.7.2017 |
Adresa | 11, 79326 Ludvíkov |
Jednatel | Pavel Kosina |
---|---|
Ve funkci | od 10.7.1996 do 11.4.2006 |
Adresa | Kamenická 853/14, 17000 Praha |
Jednatel | Pavel Kosina |
---|---|
Ve funkci | od 8.9.1993 do 10.7.1996 |
Adresa | U vodárny 612, 47301 Nový Bor |
IČO (identifikační číslo): | 49098225 |
---|---|
Jméno: | ESTELLA s.r.o. "v likvidaci" |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 8. 9. 1993 |
Celkový počet živností: | 21 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Jesenická 350/31, Vrbno pod Pradědem 79326 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 8. 9. 1993 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 11. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 11. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 11. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 4. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 9. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 11. 1999 |
Zánik oprávnění | 11. 1. 2007 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 11. 1999 |
Zánik oprávnění | 11. 1. 2007 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 11. 1999 |
Zánik oprávnění | 11. 1. 2007 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 11. 1999 |
Zánik oprávnění | 11. 1. 2007 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 11. 1999 |
Zánik oprávnění | 11. 1. 2007 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 11. 1999 |
Zánik oprávnění | 11. 1. 2007 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 11. 1999 |
Zánik oprávnění | 11. 1. 2007 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 11. 1999 |
Zánik oprávnění | 11. 1. 2007 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 11. 1999 |
Zánik oprávnění | 11. 1. 2007 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 11. 1999 |
Zánik oprávnění | 11. 1. 2007 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 11. 1999 |
Zánik oprávnění | 17. 7. 2006 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 9. 1993 |
Zánik oprávnění | 17. 7. 2006 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 9. 1993 |
Zánik oprávnění | 17. 7. 2006 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 11. 1999 |
Zánik oprávnění | 24. 5. 2006 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 11. 1999 |
Zánik oprávnění | 1. 4. 2001 |
IČO: | 49098225 |
---|---|
Firma: | ESTELLA s.r.o. "v likvidaci" |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Bruntál |
Základní územní jednotka: | Vrbno pod Pradědem |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 8. 9. 1993 |
Sídlo: | Jesenická 350/31, Vrbno pod Pradědem 79326 |
---|
Zprostředkování specializovaného velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s ostatními výrobky j. n. |
Maloobchod s kosmetickými a toaletními výrobky |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |
Poradenství v oblasti řízení |
Průzkum trhu a veřejného mínění |
Pronájem a leasing automobilů a jiných lehkých motorových vozidel, kromě motocyklů |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti |