ESORY s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ESORY s.r.o. v likvidaci (49968891) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Vážného 1992/5a, 62100 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 1. 1994 a je stále aktivní. ESORY s.r.o. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o ESORY s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ESORY s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 3. 1. 1994 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 13428 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 49968891 | |
Jméno: | ESORY s.r.o. v likvidaci | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 3.1.1994 |
Zapsána dne: | 3.1.1994 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 3.1.1994 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Vážného 1992/5a, Brno 62100, Česká republika | 25.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Vážného 5a, Brno 62100, Česká republika | 5.12.2002 - 3.1.2012 |
Adresa: | Vážného 5 b, Brno 62100, Česká republika | 3.1.1994 - 5.12.2002 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
zednictví | 3.1.1994 |
jednatel | Jaroslav Kyznar |
---|---|
Ve funkci | od 25.10.2016 |
Adresa | Palackého třída 2508/145, 61200 Brno |
jednatel | Zdenek Tylšar |
---|---|
Ve funkci | od 25.10.2016 |
Adresa | Vážného 1992/5a, 62100 Brno |
jednatel | Jaroslav Kyznar |
---|---|
Ve funkci | od 3.1.2012 do 25.10.2016 |
Adresa | Palackého tř. 145, 61200 Brno |
jednatel | Zdenek Tylšar |
---|---|
Ve funkci | od 3.1.2012 do 25.10.2016 |
Adresa | Vážného 1992/5a, 62100 Brno |
jednatel | Zdenek Tylšar |
---|---|
Ve funkci | od 3.1.2012 do 25.10.2016 |
Adresa | Vážného 1992/5a, 62100 Brno |
jednatel | Jaroslav Kyznar |
---|---|
Ve funkci | od 3.1.2012 do 25.10.2016 |
Adresa | Palackého tř. 145, 61200 Brno |
jednatel | Zdeněk Tylšar |
---|---|
Ve funkci | od 16.9.2011 do 3.1.2012 |
Adresa | Vážného 5b, 62100 Brno |
jednatel | Jaroslav Kyznar |
---|---|
Ve funkci | od 3.1.1994 do 3.1.2012 |
Adresa | Palackého 145, Brno |
jednatel | Zdeněk Tylšar |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2001 do 16.9.2011 |
Adresa | Vážného 5b, 62100 Brno |
jednatel | Zdeněk Tylšar |
---|---|
Ve funkci | od 3.1.1994 do 4.4.2001 |
Adresa | Podlesí 232, Brno |
IČO (identifikační číslo): | 49968891 |
---|---|
Jméno: | ESORY s.r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 3. 1. 1994 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Vážného 1992/5a, Brno 62100 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 10. 12. 1993 |
Člen statutárního orgánu: | Zdenek Tylšar |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Jaroslav Kyznar |
IČO: | 49968891 |
---|---|
Firma: | ESORY s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-Řečkovice a Mokrá Hora |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 3. 1. 1994 |
Sídlo: | Vážného 1992/5, Brno 62100 |
---|
Výstavba bytových a nebytových budov |