ESENNCE, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ESENNCE, s.r.o. (27954129) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Andersenova 412/6, 10200 Praha 10. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 9. 2007 a je stále aktivní. ESENNCE, s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o ESENNCE, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ESENNCE, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 19. 9. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 129090 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27954129 | |
Jméno: | ESENNCE, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 19.9.2007 |
Zapsána dne: | 19.9.2007 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 19.9.2007 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Andersenova 412/6, Praha 10200, Česká republika | 19.9.2007 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
provozování cestovní agentury | 21.1.2008 |
zprostředkování obchodu a služeb | 19.9.2007 |
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím | 19.9.2007 |
maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny | 19.9.2007 |
pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí | 19.9.2007 |
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti | 19.9.2007 |
pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě | 19.9.2007 |
jednatel | Ing. Marek Mohyla |
---|---|
Ve funkci | od 7.8.2024 |
Adresa | 125, 46345 Svijanský Újezd |
jednatel | Mgr. Petra Mohylová |
---|---|
Ve funkci | od 16.9.2016 |
Adresa | 125, 46345 Svijanský Újezd |
jednatel | Ing. Marek Mohyla |
---|---|
Ve funkci | od 26.6.2021 do 7.8.2024 |
Adresa | Andersenova 412/6, 10200 Praha |
jednatel | Ing. Marek Mohyla |
---|---|
Ve funkci | od 19.9.2007 do 26.6.2021 |
Adresa | Andersenova 412/6, 10200 Praha |
jednatel | Mgr. Petra Mohylová |
---|---|
Ve funkci | od 19.9.2007 do 16.9.2016 |
Adresa | Andersenova 412/6, 10200 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 27954129 |
---|---|
Jméno: | ESENNCE, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 19. 9. 2007 |
Celkový počet živností: | 8 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Andersenova 412/6, Praha 10200 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 19. 9. 2007 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 1. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 9. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 9. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 9. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 9. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 9. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 9. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Marek Mohyla |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Petra Mohylová |
IČO: | 27954129 |
---|---|
Firma: | ESENNCE, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha-Štěrboholy |
Počet zaměstnanců: | 10 - 19 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 19. 9. 2007 |
Sídlo: | Andersenova 412/6, Praha 10200 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Ostatní maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |
Činnosti cestovních agentur |
Ostatní vzdělávání j. n. |
Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n. |