ERMAR - sociální podnik s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ERMAR - sociální podnik s.r.o. (25589687) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 25, 39301 Nová Cerekev. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 2. 2000 a je stále aktivní. ERMAR - sociální podnik s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o ERMAR - sociální podnik s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ERMAR - sociální podnik s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 4. 2. 2000 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 36355 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25589687 | |
Jméno: | ERMAR, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 4.2.2000 |
Zapsána dne: | 4.2.2000 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 15.4.2020 | |
Exekuční řízení proti povinnému ERMAR s.r.o. se sídlem Hodonín, Národní třída 40 bylo skončeno dne 02.07.2002 pravomocným vydáním Příkazu k úhradě nákladů, vymožením veškerých pohledávek. | 24.9.2002 - 1.5.2003 | |
Usnesením Okresního soudu v Hodoníně ze dne 18.03.2002, č.j. 1E 926/2001-16 byla nařízena exekuce proti povinnému ERMAR, s.r.o. se sídlem Hodonín, Národní třída 40 k uspokojení pohledávky oprávněného ing. Václav Dostál, bydliště Polská 64, Olomouc, místo podnikání U botanické zahrady 4, Olomouc, IČ 11530243. | 20.5.2002 - 24.9.2002 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 4.2.2000 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 25, Nová Cerekev 39301, Česká republika | 6.12.2016 |
---|---|---|
Adresa: | 25, Nová Cerekev 39301, Česká republika | 10.10.2011 - 6.12.2016 |
Adresa: | , Proseč-Obořiště čp. 25, pošta Nová Cerekev, PSČ 394 15 , Česká republika | 29.1.2003 - 10.10.2011 |
Adresa: | Národní třída 3564/40, Hodonín 69501, Česká republika | 4.2.2000 - 29.1.2003 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením) a prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 15.4.2020 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 15.4.2020 |
výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů | 20.1.2005 - 15.4.2020 |
přípravné práce pro stavby | 20.1.2005 - 15.4.2020 |
pěstitelské pálení | 30.12.2003 - 15.4.2020 |
výroba nápojů | 19.8.2003 - 30.12.2003 |
výroba pilařská a impregnace dřeva | 19.8.2003 - 15.4.2020 |
výroba a úprava kvasného lihu (s výjimkou ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením) | 6.12.2000 - 15.4.2020 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 4.2.2000 - 15.4.2020 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb v rozsahu živnosti volné | 4.2.2000 - 15.4.2020 |
zpracování a pořez dřeva v rozsahu živnosti volné | 4.2.2000 - 30.12.2003 |
jednatel | Vítězslav Pivoda |
---|---|
Ve funkci | od 15.4.2020 |
Adresa | Machovská 467, 76362 Tlumačov |
jednatel | Erich Hutyra |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2016 do 15.4.2020 |
Adresa | 25, 39301 Nová Cerekev |
jednatel | Erich Hutyra |
---|---|
Ve funkci | od 4.1.2011 do 6.12.2016 |
Adresa | 25, 39301 Nová Cerekev |
jednatel | Erich Hutyra |
---|---|
Ve funkci | od 24.7.2008 do 4.1.2011 |
Adresa | 86, 73936 Kaňovice |
jednatel | Erich Hutyra |
---|---|
Ve funkci | od 29.1.2003 do 24.7.2008 |
Adresa | Jamnická , Frýdek-Místek |
jednatel | Erich Hutyra |
---|---|
Ve funkci | od 4.2.2000 do 29.1.2003 |
Adresa | Jamnická , Frýdek-Místek |
jednatel | Mario Palán |
---|---|
Ve funkci | od 4.2.2000 do 29.1.2003 |
Adresa | Národní třída 3564/40, 69501 Hodonín |
IČO (identifikační číslo): | 25589687 |
---|---|
Jméno: | ERMAR - sociální podnik s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 4. 2. 2000 |
Celkový počet živností: | 9 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | 25, Nová Cerekev 39301 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 22. 11. 2000 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 4. 2. 2000 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 2. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 2. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 2. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 2. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 5. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 24. 8. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 24. 8. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
IČO: | 25589687 |
---|---|
Firma: | ERMAR - sociální podnik s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Pelhřimov |
Základní územní jednotka: | Nová Cerekev |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 4. 2. 2000 |
Sídlo: | 25, Nová Cerekev 39301 |
---|
Destilace, rektifikace a míchání lihovin |
Výroba pilařská a impregnace dřeva |
Výroba konstrukčních kovových výrobků |
Výroba radiátorů a kotlů k ústřednímu topení, kovových nádrží a zásobníků |
Demolice a příprava staveniště |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |