ErlangSoft s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ErlangSoft s.r.o. (27605094) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Štěpařská 879/23, 15200 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 9. 2006 a je stále aktivní. ErlangSoft s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o ErlangSoft s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ErlangSoft s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 26. 9. 2006 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 118352 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27605094 | |
Jméno: | ErlangSoft s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 26.9.2006 |
Zapsána dne: | 26.9.2006 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 26.9.2006 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Štěpařská 879/23, Praha 15200, Česká republika | 1.1.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Dědinova 2008/13, Praha 4 14800, Česká republika | 14.9.2010 - 1.1.2016 |
Adresa: | Radlická 1170/61, Praha 5 15000, Česká republika | 26.9.2006 - 14.9.2010 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
pronájem nemovitostí, bytů anebytových prostor | 18.2.2015 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1.7.2009 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor s poskytováním pouze základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 26.9.2006 - 18.2.2015 |
jednatel | Marie Maximova |
---|---|
Ve funkci | od 11.10.2018 |
Adresa | náměstí 14. října 1381/4, 15000 Praha |
jednatel | Mariya Maximova |
---|---|
Ve funkci | od 18.2.2015 |
Adresa | Štěpařská 879/23, 15200 Praha |
jednatel | Aleksey Maximov |
---|---|
Ve funkci | od 18.2.2015 |
Adresa | Jana Růžičky 1143/11, 14800 Praha |
jednatel | Aleksey Maximov |
---|---|
Ve funkci | od 26.9.2006 |
Adresa | Železnodorožnaja 8/2-71, Novosibirsk |
jednatel | Marija Jevgeňjevna Maximova |
---|---|
Ve funkci | od 4.10.2018 do 11.10.2018 |
Adresa | náměstí 14. října 1381/4, 15000 Praha |
jednatel | Mariya Maximova |
---|---|
Ve funkci | od 18.2.2015 do 4.10.2018 |
Adresa | Štěpařská 879/23, 15200 Praha |
jednatel | Aleksey Maximov |
---|---|
Ve funkci | od 26.9.2006 do 18.2.2015 |
Adresa | Železnodorožnaja 8/2-71, Novosibirsk |
jednatel | Mariya Maximova |
---|---|
Ve funkci | od 24.7.2009 do 18.2.2015 |
Adresa | Dědinova 2008/13, 14000 Praha 4 |
IČO (identifikační číslo): | 27605094 |
---|---|
Jméno: | ErlangSoft s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 26. 9. 2006 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Štěpařská 879/23, Praha 15200 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 20. 2. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 2. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 2. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Aleksey Maximov |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Marie Maximova |
IČO: | 27605094 |
---|---|
Firma: | ErlangSoft s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 5 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 26. 9. 2006 |
Sídlo: | Štěpařská 879/23, Praha 15200 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti |
Činnosti v oblasti informačních technologií |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Reklamní činnosti |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |
Překladatelské a tlumočnické činnosti |