ERIVRO stavební práce s.r.o. "^v likvidaci"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ERIVRO stavební práce s.r.o. "^v likvidaci"^ (06409563) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese , Těšetice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 9. 2017 ERIVRO stavební práce s.r.o. "^v likvidaci"^ má více oborů činností.
Jako zdroj dat o ERIVRO stavební práce s.r.o. "^v likvidaci"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ERIVRO stavební práce s.r.o. "^v likvidaci"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 6. 9. 2017 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 71828 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 06409563 | |
Jméno: | ERIVRO stavební práce s.r.o. "v likvidaci" | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 6.9.2017 |
Zapsána dne: | 6.9.2017 | |
Právní důvod zrušení společnosti: Usnesením Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci ze dne 17.10.2019 č.j. 23 Cm 97/2019-19, které nabylo právní moci dne 23.11.2019 ve výroku I.-IV., byla společnost zrušena s likvidací a byl jmenován likvidátor. | 2.1.2020 |
Základní kapitál | 1 200 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 6.9.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 19, Těšetice 78346, Česká republika | 6.9.2017 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 6.9.2017 - 16.9.2019 |
Zednictví | 6.9.2017 - 16.9.2019 |
jednatel | Erika Vakulych |
---|---|
Ve funkci | od 6.9.2017 |
Adresa | 19, 78346 Těšetice |
jednatel | Ivan Sidak |
---|---|
Ve funkci | od 6.9.2017 |
Adresa | 19, 78346 Těšetice |
IČO: | 06409563 |
---|---|
Firma: | ERIVRO stavební práce s.r.o. "^v likvidaci"^ |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Olomouc |
Základní územní jednotka: | Těšetice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 6. 9. 2017 |
Sídlo: | 19, Těšetice 78346 |
---|
Příprava staveniště |
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách |
Ubytování |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |