Erinome a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Erinome a.s. (28204093) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Michelská 29/6, 14000 Praha 4. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 12. 2007 Erinome a.s. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o Erinome a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Erinome a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 6. 12. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 13038 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28204093 | |
Jméno: | Erinome a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 6.12.2007 |
Zapsána dne: | 6.12.2007 | |
Na nástupnickou společnost Erinome a.s., IČ 282 04 093, se sídlem Praha 4 - Michle, Michelská 29/6, PSČ 140 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 13038, přešlo v rámci fúze sloučením jmění zanikající společnosti Deltakap s.r.o., IČ 047 53 810, se sídlem Praha 6 - Liboc, U stanice 661/2a, PSČ 162 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 253152. | 13.7.2016 | |
Počet členů statutárního orgánu: 2 | 5.7.2014 - 20.3.2024 | |
Počet členů dozorčí rady: 1 | 5.7.2014 - 20.3.2024 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 5.7.2014 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 6.12.2007 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
kmenové akcie na jméno | 10 000 Kč | 200 | 12.11.2013 |
kmenové akcie na jméno | 10 000 Kč | 200 | 6.12.2007 - 12.11.2013 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Michelská 29/6, Praha 14000, Česká republika | 3.7.2012 |
---|---|---|
Adresa: | U michelského mlýna 383/33, Praha 14000, Česká republika | 13.10.2008 - 3.7.2012 |
Adresa: | Nuselská 1419/53, Praha 14000, Česká republika | 6.12.2007 - 13.10.2008 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor s poskytováním pouze základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 5.7.2014 |
výroba elektřiny | 3.7.2012 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 6.12.2007 - 5.7.2014 |
předseda představenstva | Miloš Čihák |
---|---|
Ve funkci | od 8.8.2024 |
Adresa | U michelského mlýna 383/33, 14000 Praha |
člen představenstva | Jiří Dorňák |
---|---|
Ve funkci | od 8.8.2024 |
Adresa | V Drahelinkách 939, 34201 Sušice |
člen představenstva | Jiří Dorňák |
---|---|
Ve funkci | od 5.7.2014 do 8.8.2024 |
Adresa | V Drahelinkách 939, 34201 Sušice |
předseda představenstva | Miloš Čihák |
---|---|
Ve funkci | od 5.7.2014 do 8.8.2024 |
Adresa | U michelského mlýna 383/33, 14000 Praha |
předseda představenstva | Miloš Čihák |
---|---|
Ve funkci | od 3.7.2012 do 5.7.2014 |
Adresa | U michelského mlýna 383/33, 14000 Praha |
místopředseda představenstva | Jiří Dorňák |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2007 do 5.7.2014 |
Adresa | V Drahelinkách , Sušice |
člen představenstva | Ing. Pavel Slezák |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2007 do 5.7.2014 |
Adresa | Notečská 562/14, 18100 Praha |
předseda představenstva | Miloš Čihák |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2007 do 3.7.2012 |
Adresa | Sulova 1249, 15600 Praha |
IČO: | 28204093 |
---|---|
Firma: | Erinome a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 4 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 6. 12. 2007 |
Sídlo: | Michelská 29/6, Praha 14000 |
---|
Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |