ERGA a.s. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ERGA a.s. v likvidaci (26000377) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Rybná 716/24, 11000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 11. 2003 a je stále aktivní. ERGA a.s. v likvidaci má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o ERGA a.s. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ERGA a.s. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 10. 11. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 26755 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26000377 | |
Jméno: | ERGA a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 10.11.2003 |
Zapsána dne: | 10.11.2003 | |
Usnesením Městského soudu v Praze č.j. 83 Cm 636/2023- 5 ze dne 29.5.2023, které nabylo právní moci dnem 16.6.2023, byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. | 18.7.2023 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 10.11.2003 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Kmenové akcie na majitele | 20 000 Kč | 100 | 10.11.2003 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Rybná 716/24, Praha 11000, Česká republika | 27.8.2021 |
---|---|---|
Adresa: | Dr. Tyrše 704, Lázně Bohdaneč 53341, Česká republika | 1.11.2016 - 27.8.2021 |
Adresa: | Dr.Tyrše 704, Lázně Bohdaneč 53341, Česká republika | 25.5.2011 - 1.11.2016 |
Adresa: | 17. listopadu 237, Pardubice 53002, Česká republika | 10.11.2003 - 25.5.2011 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 25.5.2011 |
Velkoobchod | 28.1.2004 - 25.5.2011 |
Specializovaný maloobchod | 28.1.2004 - 25.5.2011 |
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování dalších služeb | 10.11.2003 |
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 10.11.2003 |
člen představenstva | Zdeněk Kopřiva |
---|---|
Ve funkci | od 27.8.2021 |
Adresa | J. Veselého 386, 53341 Lázně Bohdaneč |
předseda představenstva | Ing. Petr Brezovský CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 12.12.2014 do 27.8.2021 |
Adresa | Podhaltýřská 812, 53341 Lázně Bohdaneč |
předseda představenstva | Ing. Petr Brezovský CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2014 do 12.12.2014 |
Adresa | Podhaltýřská 812, 53341 Lázně Bohdaneč |
předseda představenstva | Ing. Petr Brezovský CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 25.5.2011 do 26.7.2014 |
Adresa | Masarykovo nám. 1484, 53002 Pardubice |
člen představenstva | Lukáš Kopřiva |
---|---|
Ve funkci | od 25.5.2011 do 1.11.2013 |
Adresa | J.Veselého 386, 53341 Lázně Bohdaneč |
místopředseda představenstva | Zdeněk Kopřiva |
---|---|
Ve funkci | od 8.8.2013 do 1.11.2013 |
Adresa | J. Veselého 386, 53341 Lázně Bohdaneč |
místopředseda představenstva | Zdeněk Kopřiva |
---|---|
Ve funkci | od 25.5.2011 do 8.8.2013 |
Adresa | J.Veselého 386, 53341 Lázně Bohdaneč |
člen představenstva | Leoš Jirovský |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.2006 do 25.5.2011 |
Adresa | Chelčického 538, 53002 Pardubice |
Člen | Ing. Jaromír Mataj |
---|---|
Ve funkci | od 28.1.2004 do 15.2.2006 |
Adresa | Bartoňova 944, 53012 Pardubice |
Člen | Martina Bajerová |
---|---|
Ve funkci | od 28.1.2004 do 15.2.2006 |
Adresa | , Pardubice, Mnětice 115, PSČ 530 02 |
Předseda | Michaela Lišková |
---|---|
Ve funkci | od 28.1.2004 do 15.2.2006 |
Adresa | Lidmily Malé 823, 53012 Pardubice |
Člen | Jitka Marková |
---|---|
Ve funkci | od 10.11.2003 do 28.1.2004 |
Adresa | Na Záboří 129, 53002 Pardubice |
IČO (identifikační číslo): | 26000377 |
---|---|
Jméno: | ERGA a.s. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 10. 11. 2003 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 1 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 21. 11. 2003 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 11. 2003 |
Zánik oprávnění | 27. 6. 2016 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 11. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 11. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Petr Brezovský CSc. |
---|
IČO: | 26000377 |
---|---|
Firma: | ERGA a.s. v likvidaci |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 10. 11. 2003 |
Sídlo: | Rybná 716/24, Praha 11000 |
---|
Výstavba bytových a nebytových budov |
Nespecializovaný velkoobchod |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |