Equester Czech Team z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Equester Czech Team z.s. (22757970) je Spolek. Sídlí na adrese Pivovarská 283/2, 78983 Loštice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Equester Czech Team z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Equester Czech Team z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Equester Czech Team z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 20702 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 22757970 | |
Jméno: | Equester Czech Team z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Pivovarská 283/2, Loštice 78983, Česká republika | 25.1.2023 |
---|---|---|
Adresa: | 780, Kobylí 69110, Česká republika | 12.11.2015 - 25.1.2023 |
Adresa: | Zderadova 478/4, Brno 60200, Česká republika | 1.1.2014 - 12.11.2015 |
předseda výboru | Eliška Opravilová |
---|---|
Ve funkci | od 25.1.2023 |
Adresa | Pivovarská 283/2, 78983 Loštice |
místopředseda výboru | Tereza Měřínská |
---|---|
Ve funkci | od 25.1.2023 |
Adresa | 45, 66463 Unkovice |
člen výboru | Barbora Vosátková |
---|---|
Ve funkci | od 25.1.2023 |
Adresa | Scheinerova 440/1, 25101 Říčany |
Předseda | Ing. Jan Chudoba |
---|---|
Ve funkci | od 12.11.2015 do 25.1.2023 |
Adresa | 780, 69110 Kobylí |
IČO: | 22757970 |
---|---|
Firma: | Equester Czech Team z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Šumperk |
Základní územní jednotka: | Loštice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 11. 1. 2012 |
Sídlo: | Pivovarská 283/2, Loštice 78983 |
---|
Činnosti organizací na podporu rekreační a zájmové činnosti |