ENZET TRADE s.r.o. "v likvidaci" má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ENZET TRADE s.r.o. "v likvidaci" (27442853) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Langrova 106/10, 78701 Šumperk. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 4. 2006 a je stále aktivní. ENZET TRADE s.r.o. "v likvidaci" má dva obory činností.
Jako zdroj dat o ENZET TRADE s.r.o. "v likvidaci" nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ENZET TRADE s.r.o. "v likvidaci" na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 10. 4. 2006 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 113616 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27442853 | |
Jméno: | Brignoles Trading s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 10.4.2006 |
Zapsána dne: | 10.4.2006 | |
Usnesením Krajského soudu v Ostravě - pobočka v Olomouci ze dne 29.11.2023 č.j. 30 Cm 70/2023-39, které nabylo právní moci ve výroku II. dne 11.12.2023 a ve výroku I., III. až VII. dne 28.12.2023, byl odvolán likvidátor společnosti Zdeněk Kocián a novým likvidátorem byla jmenována JUDr. Eva Kabelková. | 8.1.2024 | |
Právní důvod zrušení společnosti: Usnesením Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci ze dne 23.8.2017 č.j. 23Cm 58/2017-21, které nabylo právní moci dne 27.9.2017, byla společnost zrušena s likvidací a byl jmenován likvidátor. | 9.10.2017 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 10.4.2006 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Langrova 106/10, Šumperk 78701, Česká republika | 1.12.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Langrova 106/10, Šumperk 78701, Česká republika | 16.6.2006 - 1.12.2016 |
Adresa: | Tyršova 1834/11, Praha 12000, Česká republika | 10.4.2006 - 16.6.2006 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
zprostředkování obchodu a služeb | 18.7.2007 |
jednatel | Zdeněk Kocián |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2016 |
Adresa | 54, 78816 Sobotín |
jednatel | Zdeněk Kocian |
---|---|
Ve funkci | od 12.4.2016 do 25.11.2016 |
Adresa | 89, 78816 Sobotín |
jednatel | Zdeněk Kocian |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2007 do 12.4.2016 |
Adresa | 89, 78816 Sobotín |
jednatel | Milan Figa |
---|---|
Ve funkci | od 16.6.2006 do 21.12.2007 |
Adresa | Fibichova 389/5, 78701 Šumperk |
jednatel | Martin Chamr |
---|---|
Ve funkci | od 10.4.2006 do 16.6.2006 |
Adresa | Kpt. Jaroše 757, 73514 Orlová |
IČO (identifikační číslo): | 27442853 |
---|---|
Jméno: | ENZET TRADE s.r.o. "v likvidaci" |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 10. 4. 2006 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 2 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 22. 3. 2007 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 24. 7. 2006 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 24. 7. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 1. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Zdeněk Kocian |
---|
IČO: | 27442853 |
---|---|
Firma: | ENZET TRADE s.r.o. "v likvidaci" |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Šumperk |
Základní územní jednotka: | Šumperk |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 10. 4. 2006 |
Sídlo: | Langrova 106/10, Šumperk 78701 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |