ENWA PRAHA s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ENWA PRAHA s.r.o. (48113301) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Antala Staška 1565/30, 14000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 1. 1993 ENWA PRAHA s.r.o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o ENWA PRAHA s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ENWA PRAHA s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 11. 1. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 16468 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 48113301 | |
Jméno: | ENWA PRAHA s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 11.1.1993 |
Zapsána dne: | 11.1.1993 | |
Založení společnosti: společenskou smlouvou ze dne 9.3.1992 s dodatky. | 11.1.1993 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 26.2.1997 | |
Základní kapitál | 140 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 11.1.1993 - 26.2.1997 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Antala Staška 1565/30, Praha 14000, Česká republika | 29.9.2020 |
---|---|---|
Adresa: | Antala Staška 1565/30, Praha 4 , Česká republika | 3.7.2003 - 29.9.2020 |
Adresa: | Na Pankráci 353/7, Praha 4 , Česká republika | 26.2.1997 - 3.7.2003 |
Adresa: | Průběžná 1095/5, Praha 10 10000, Česká republika | 11.1.1993 - 26.2.1997 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
obstaravatelská činnost v oblasti stavebnictví | 22.5.2002 |
činnost organizačních a ekonomických poradců | 26.2.1997 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb | 26.2.1997 |
obstarávání inkasa pohledávek | 26.2.1997 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 11.1.1993 |
obstaravatelská činnost v oblasti stavebnictví | 11.1.1993 - 26.2.1997 |
stavitelství | 11.1.1993 - 26.2.1997 |
jednatel | Jaroslav Valenta |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2013 do 3.6.2020 |
Adresa | U Ryšánky 1532/17, 14700 Praha |
jednatel | Jaroslav Valenta |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.1997 do 28.12.2013 |
Adresa | U Ryšánky 1532, Praha 4 |
Jednatel | ing. Josef Oharek |
---|---|
Ve funkci | od 11.1.1993 do 22.5.2002 |
Adresa | Mezivrší 27, 14700 Praha 4 |
Jednatel | ing. Jiří Vrzala |
---|---|
Ve funkci | od 11.1.1993 do 26.2.1997 |
Adresa | Mezivrší 29, 14700 Praha 4 |
Jednatel | ing. Jiří Mikulica |
---|---|
Ve funkci | od 11.1.1993 do 26.2.1997 |
Adresa | Milady Horákové 78, 17000 Praha 7 |
Jednatel | ing. Adolf Ohanka |
---|---|
Ve funkci | od 11.1.1993 do 26.2.1997 |
Adresa | Feřtekova 560/20, 18100 Praha 8 |
Jednatel | Jiří Nosek |
---|---|
Ve funkci | od 11.1.1993 do 26.2.1997 |
Adresa | Jabloňová 756, 28002 Kolín VI |
Jednatel | JUDr. Jiří Jareš |
---|---|
Ve funkci | od 11.1.1993 do 26.2.1997 |
Adresa | Vršovické nám. 4, 22222 Praha 10 |
Jednatel | ing. Karel Benedikt |
---|---|
Ve funkci | od 11.1.1993 do 26.2.1997 |
Adresa | Bělčice 44 , 38743 okres Strakonice |
IČO: | 48113301 |
---|---|
Firma: | ENWA PRAHA s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 4 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 11. 1. 1993 |
Sídlo: | Antala Staška 1565/30, Praha 14000 |
---|
Výstavba bytových a nebytových budov |
Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Poradenství v oblasti řízení |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |