ENSTRA s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ENSTRA s.r.o. (13950436) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Národní 973/41, 11000 Praha 1. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 11. 2021 a je stále aktivní. ENSTRA s.r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o ENSTRA s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ENSTRA s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 3. 11. 2021 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 357740 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 13950436 | |
Jméno: | ENSTRA Solar s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 3.11.2021 |
Zapsána dne: | 3.11.2021 |
Základní kapitál | 1 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 3.11.2021 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Národní 973/41, Praha 11000, Česká republika | 17.8.2023 |
---|---|---|
Adresa: | Na strži 1702/65, Praha 14000, Česká republika | 25.5.2022 - 17.8.2023 |
Adresa: | Na Pankráci 1724/129, Praha 14000, Česká republika | 3.11.2021 - 25.5.2022 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Obory činnosti: Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy | 3.11.2021 |
jednatel | Ing. Roland Tóth |
---|---|
Ve funkci | od 17.8.2023 |
Adresa | Bystrické sady 8705/48 , Bratislava - Záhorská Bystrica |
jednatel | Ing. Valentín Leitman |
---|---|
Ve funkci | od 25.5.2022 |
Adresa | Laurínska 732/120 , Badín |
jednatel | Ing. Jaroslav Rys |
---|---|
Ve funkci | od 25.5.2022 |
Adresa | Milíčova 3292/14, 79601 Prostějov |
jednatel | Ing. Matěj Valtr |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.2021 do 17.8.2023 |
Adresa | K rukavičkárně 998/65, 19014 Praha |
jednatel | Ing. Matěj Valtr |
---|---|
Ve funkci | od 3.11.2021 do 11.11.2021 |
Adresa | K rukavičkárně 998/65, 19014 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 13950436 |
---|---|
Jméno: | ENSTRA s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 3. 11. 2021 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Národní 973/41, Praha 11000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 3. 11. 2021 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jaroslav Rys |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Valentín Leitman |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Roland Tóth |
IČO: | 13950436 |
---|---|
Firma: | ENSTRA s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 3. 11. 2021 |
Sídlo: | Národní 973/41, Praha 11000 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení |
Administrativní a kancelářské činnosti |