ENSTRA Group SK a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ENSTRA Group SK a.s. (05978289) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Národní 973/41, 11000 Praha 1. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 31. 3. 2017 a je stále aktivní. ENSTRA Group SK a.s. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o ENSTRA Group SK a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ENSTRA Group SK a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 31. 3. 2017 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 22366 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 05978289 | |
Jméno: | ENSTRA Group a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 31.3.2017 |
Zapsána dne: | 31.3.2017 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100;00 % | |
Platnost od - do | 31.3.2017 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
kmenové akcie na jméno | 2 000 Kč | 1 000 | 2.12.2020 |
kmenové akcie na jméno | 200 000 Kč | 10 | 31.3.2017 - 2.12.2020 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Národní 973/41, Praha 11000, Česká republika | 7.9.2023 |
---|---|---|
Adresa: | Na Pankráci 1724/129, Praha 14000, Česká republika | 28.8.2017 - 7.9.2023 |
Adresa: | Ovocný trh 572/11, Praha 11000, Česká republika | 31.3.2017 - 28.8.2017 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 18.8.2017 |
člen představenstva | Ing. Jaroslav Rys |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2024 |
Adresa | Milíčova 3292/14, 79601 Prostějov |
člen představenstva | Ing. Roland Tóth |
---|---|
Ve funkci | od 20.4.2022 |
Adresa | Bystrické sady 8705/48 , Bratislava - Záhorská Bystrica |
předseda představenstva | Ing. Valentín Leitman |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2021 |
Adresa | Laurínska 732/120 , Badín |
člen představenstva | Ing. Michal Zelina, PhD. |
---|---|
Ve funkci | od 23.8.2023 do 5.1.2024 |
Adresa | Slávičie údolie 7511/33 , Bratislava - Staré Město |
Člen představenstva | Ing. Michal Zelina, PhD. |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.2019 do 23.8.2023 |
Adresa | Slávičie údolie 7511/33 , Bratislava - Staré Město |
člen představenstva | Ing. Rastislav Turis |
---|---|
Ve funkci | od 25.6.2020 do 20.4.2022 |
Adresa | Chrastné 126 , Chrastné |
Předseda představenstva | Ing. Roland Tóth |
---|---|
Ve funkci | od 25.5.2021 do 19.11.2021 |
Adresa | Bystrické sady 8705/48 , Bratislava - Záhorská Bystrica |
Předseda představenstva | Ing. Roland Tóth |
---|---|
Ve funkci | od 12.2.2018 do 25.5.2021 |
Adresa | Tichá 5147/30 , Bratislava - Staré Město |
člen představenstva | Ing. Radovan Mokoš |
---|---|
Ve funkci | od 24.10.2018 do 25.6.2020 |
Adresa | Hontianske Nemce 170 , Hontianske Nemce |
Člen představenstva | Ing. Michal Zelina, PhD. |
---|---|
Ve funkci | od 12.2.2018 do 1.10.2019 |
Adresa | Bohrova 1205/7 , Bratislava |
Člen představenstva | Ing. Jozef Ďuratný |
---|---|
Ve funkci | od 12.2.2018 do 24.10.2018 |
Adresa | Komenského 2627/36 , Žilina |
člen představenstva | Ing. Dušan Lichardus |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2017 do 12.2.2018 |
Adresa | Vrbická 1948 , Liptovský Mikuláš |
člen představenstva | Ingrid Stirberová |
---|---|
Ve funkci | od 31.3.2017 do 18.8.2017 |
Adresa | Lindnerova 998/6, 18000 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 05978289 |
---|---|
Jméno: | ENSTRA Group SK a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 31. 3. 2017 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Národní 973/41, Praha 11000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 14. 8. 2017 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jaroslav Rys |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Valentín Leitman |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Roland Tóth |
IČO: | 05978289 |
---|---|
Firma: | ENSTRA Group SK a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 31. 3. 2017 |
Sídlo: | Národní 973/41, Praha 11000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Poradenství v oblasti řízení |
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd |
Reklamní činnosti |
Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny |