Enkom a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Enkom a.s. (28458184) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Traťová 574/1, 61900 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 9. 2008 a je stále aktivní. Enkom a.s. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o Enkom a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Enkom a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 10. 9. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 5794 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28458184 | |
Jméno: | Enkom a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 10.9.2008 |
Zapsána dne: | 10.9.2008 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 7.8.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 2 | 7.8.2014 - 14.11.2017 | |
Počet členů dozorčí rady: 3 | 7.8.2014 - 14.11.2017 | |
Richard Benda, jediný akcionář akciové společnosti Enkom a.s., který vykonává působnost valné hromady akciové společnosti Ekonom a.s. učinil dne 17.prosince 2010 rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady: Jediný akcionář rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti Enkom a.s. z původní výše 2.000.000,-Kč (slovy: dva miliony korun českých), na kterém se Richard Benda, jako jediný akcionář podílí akciemi ve jmenovité hodnotě 2.000.000,-Kč (slovy: dva miliony korun českých), jejichž emisní kurz byl zcela splacen, o částku 2.400.000,-Kč (slovy: dva miliony čtyřista tisíc korun českých), a to peněžitým vkladem ve stejné výši. Celková výše základního kapitálu po jeho zvýšení bude činit 4.400.000,-Kč (slo vy: čtyři miliony čtyřista tisíc korun českých). Zvýšení základního kapitálu společnosti Enkom a.s. bude provedeno upsáním nových akcií. Základní kapitál bude zvýšen upsáním nově vydávaných akcií v počtu 12 (dvanácti) kusů o jmenovité hodnotě každé akcie 200.000,-Kč (dvěstě tisíc korun českých), a to km enových akcií na majitele, v listinné podobě. Nově vydávané akcie nebudou kótované. Upisování akcií nad částku zvýšení základního kapitálu, tj. nad částku 2.400.000,-- Kč (dva miliony čtyřista tisíc korun českých) se nepřipouští. Richard Benda, jako jediný akcionář společnosti Enkom a.s. má podle ustanovení § 204a obchodního zákoníku přednostní právo k upsání akcií při zvýšení základního kapitálu, a to v celém rozsahu zvýšení základního kapitálu. Richard Benda se tohoto přednostního práva v plném rozsahu vzdává. Všechny akcie, které mají být upsány podle tohoto rozhodnutí, budou nabídnuty Richardu Bendovi a společnosti UNEXIM, s.r.o., se sídlem Praha 1, V Jámě 1/699, PSČ 100 00, IČ 270 66 321, ja ko předem určeným zájemcům, ve smyslu § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku. Akcie při zvýšení budou v celém rozsahu zvýšení základního kapitálu, tj. všech 12 nových akcií v souhrnné jmenovité hodnotě 2.400.000,- Kč, nabídnuty k úpisu, tak, že 6 (šest) kusů akcií v celkové jmenovité hodnotě 1.200.000,-- Kč (slovy: jeden milion dvě stě tisíc korun českých) bude nabídnuto k úpisu Richardu Bendovi, nar. 18.4.1965, bytem Lelekovice 510 a 6 (šest) kusů akcií v celkové jmenovité hodnotě 1.200.000,-- Kč (jeden milion dvěstě tisíc korun českých) bude nabídnuto k úpisu společnosti UNEXIM, s .r.o., se sídlem Praha 1, V Jámě 1/699, IČ 270 66 321, jako předem určeným zájemcům, a to smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi Richardem Bendou a společností UNEXIM, s.r.o. a společností Enkom a.s. podle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Místem úpisu akcií společnosti Enkom a.s., tedy místem uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst.5 obchodního zákoníku, bude sídlo společnosti Evropsko-ruská banka, a.s.; Praha 5, Štefánikova 78/50, PSČ 15000, Česká republika; IČ: 28428943 v praco vních dnech v době od 8.00 do 15.00 hod. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií sdělí představenstvo společnosti předem určeným zájemcům, a to Richardu Bendovi a společnosti UNEXIM, s.r.o. písemným oznámením doručeným osobním převzetím oznámení oproti jeho podpisu. Lhůta pro úpis akcií předem určenými zájemci je stanovena v délce 15 dnů. Dle § 203 odst. 4 obchodního zákoníku bude upisování akcií vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí Krajského soudu v Brně o zamítnutí zápisu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady týkající se zvýšení základn ího kapitálu do obchodního rejstříku, přičemž nezačne dříve, než bude předem určeným zájemcům doručeno oznámení o počátku běhu lhůty a návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Společnost doručí návrh smlouvy o upsání akcií předem určeným zájemcům spolu s oznámením o počátku běhu lhůty pro úpis akcií. Emisní kurs upsaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě tj. emisní kurs 1 ks akcie ve jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (dvěstě tisíc korun českých) bude roven hodnotě 200.000,- Kč (dvěstě tisíc korun českých). Richard Benda a společnost UNEXIM, s.r.o. jako předem určení zájemci upíší akcie doručením akceptované smlouvy o úpisu akcií (již podepsaného jménem společnosti Enkom a.s.) do výše uvedeného sídla společnosti Evropsko-ruská banka, a.s.; Praha 5, Štefániko va 78/50, PSČ 15000, Česká republika; IČ: 28428943, tzn. podepsané Richardem Bendou a jménem společnosti UNEXIM, s.r.o. Předem určení zájemci jsou povinni akceptovanou smlouvu o upsání akcií doručit společnosti Enkom a.s. nejpozději do 14 dnů ode dne doručení smlouvy o úpisu akcií. Předem určení zájemci jsou povinni splatit emisní kurs v penězích na zvláštní účet společnosti číslo: 241 491 808/0300 založený za účelem splacení emisního kursu akcií při zvýšení základního kapitálu podle tohoto rozhodnutí. Emisní kurs 12 (dvanácti) kusů upsaných akcií bude splacen tak, že celá jmenovitá hodnota bude splacena nejpozději do 14 dnů ode dne úpisu akcií, tj. ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. | 20.1.2011 - 16.2.2011 |
Základní kapitál | 10 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100;00 % | |
Platnost od - do | 27.3.2023 | |
Základní kapitál | 4 400 000 Kč | |
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 16.2.2011 - 27.3.2023 | |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 10.9.2008 - 16.2.2011 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Kmenové akcie na jméno | 1 000 000 Kč | 10 | 23.5.2023 |
Kmenové akcie na jméno | 200 000 Kč | 25 | 27.3.2023 - 23.5.2023 |
Kmenové akcie na jméno | 1 000 000 Kč | 5 | 27.3.2023 - 23.5.2023 |
Kmenové akcie na jméno | 200 000 Kč | 22 | 23.6.2022 - 27.3.2023 |
Kmenové akcie na jméno | 200 000 Kč | 22 | 7.8.2014 - 23.6.2022 |
Akcie na majitele | 200 000 Kč | 12 | 16.2.2011 - 7.8.2014 |
Kmenové akcie na majitele | 200 000 Kč | 10 | 10.9.2008 - 7.8.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Traťová 574/1, Brno 61900, Česká republika | 1.6.2023 |
---|---|---|
Adresa: | Barvičova 666/85, Brno 60200, Česká republika | 15.10.2021 - 1.6.2023 |
Adresa: | Vídeňská 186/118, Brno 61900, Česká republika | 4.4.2013 - 15.10.2021 |
Adresa: | Durďákova 344/36a, Brno 61300, Česká republika | 16.2.2011 - 4.4.2013 |
Adresa: | Hrubého 1060/11, Brno 61200, Česká republika | 4.9.2009 - 16.2.2011 |
Adresa: | Jedovnická 4303/2a, Brno 62800, Česká republika | 29.10.2008 - 4.9.2009 |
Adresa: | Ovocný trh 572/11, Praha 1 11000, Česká republika | 10.9.2008 - 29.10.2008 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona obory činností náležející do živnosti volné: Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků | 23.6.2022 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona obory činností náležející do živnosti volné: Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků | 15.10.2021 - 23.6.2022 |
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 14.8.2015 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 30.6.2009 - 15.10.2021 |
předseda představenstva | Ing. Richard Benda |
---|---|
Ve funkci | od 23.6.2022 |
Adresa | Za Zahradami 510/12, 66431 Lelekovice |
Předseda představenstva | Ing. Richard Benda |
---|---|
Ve funkci | od 22.10.2020 do 23.6.2022 |
Adresa | Za Zahradami 510/12, 66431 Lelekovice |
člen představenstva | Aleš Enenkel |
---|---|
Ve funkci | od 29.8.2016 do 22.10.2020 |
Adresa | Sadová 356/16, 66449 Ostopovice |
předseda představenstva | Ing. Richard Benda |
---|---|
Ve funkci | od 7.8.2014 do 22.10.2020 |
Adresa | Za Zahradami 510/12, 66431 Lelekovice |
Člen představenstva | Ing. Aleš Enenkel |
---|---|
Ve funkci | od 7.8.2014 do 18.4.2016 |
Adresa | Sadová 356/16, 66449 Ostopovice |
člen představenstva | Boris Nikolajevič Ber |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2013 do 7.8.2014 |
Adresa | Veresaeva 13 , 121357 Moskva |
člen představenstva | Aleš Enenkel |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.2013 do 7.8.2014 |
Adresa | Sadová 356/16, 66449 Ostopovice |
předseda představenstva | Richard Benda |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.2013 do 7.8.2014 |
Adresa | Za Zahradami 510/12, 66431 Lelekovice |
předseda představenstva | Richard Benda |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2013 do 14.11.2013 |
Adresa | Za Zahradami 510/12, 66431 Lelekovice |
člen představenstva | Aleš Enenkel |
---|---|
Ve funkci | od 8.3.2011 do 30.10.2013 |
Adresa | Sadová 356/16, 66449 Ostopovice |
předseda představenstva | Ing. Richard Benda |
---|---|
Ve funkci | od 29.10.2008 do 30.7.2013 |
Adresa | 510, 66431 Lelekovice |
místopředseda představenstva | Boris Nikolajevič Ber |
---|---|
Ve funkci | od 20.7.2011 do 30.7.2013 |
Adresa | Veresaeva 13, Moskva |
místopředseda představenstva | Albert Sergejevic Tatevosyan |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2012 do 30.7.2013 |
Adresa | Borisovska 16 , 115563 Moskva |
člen představenstva | Albert Sergejevic Tatevosyan |
---|---|
Ve funkci | od 12.11.2012 do 19.11.2012 |
Adresa | Borisovska 16 , 115563 Moskva |
místopředseda představenstva | Anton Podgurski |
---|---|
Ve funkci | od 8.3.2011 do 13.8.2012 |
Adresa | , Moskva, Mičurinskij Prospekt 5-25, 119192 |
místopředseda představenstva | Nikolaj Viktorovič Miťušenkov |
---|---|
Ve funkci | od 8.3.2011 do 20.7.2011 |
Adresa | , Moskva, Rublevskoje šosse, 11/2, 121108 |
člen představenstva | Petr Benda |
---|---|
Ve funkci | od 15.4.2009 do 30.6.2009 |
Adresa | Potácelova 48, 63600 Brno |
člen představenstva | Ing. Richard Benda |
---|---|
Ve funkci | od 15.4.2009 do 30.6.2009 |
Adresa | Kotlářská 51, 60200 Brno |
člen představenstva | Mgr. Marek Janča |
---|---|
Ve funkci | od 29.10.2008 do 15.4.2009 |
Adresa | Plachty 515/12b, 63400 Brno |
člen představenstva | Ing. Jan Špringl |
---|---|
Ve funkci | od 29.10.2008 do 15.4.2009 |
Adresa | Křišťálová 3325/13, 46602 Jablonec nad Nisou |
člen představenstva | Jana Mertlová |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2008 do 29.10.2008 |
Adresa | 214, 37826 Lodhéřov |
IČO (identifikační číslo): | 28458184 |
---|---|
Jméno: | Enkom a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 10. 9. 2008 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Vídeňská 186/118, Brno 61900 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 10. 8. 2015 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 3. 11. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Richard Benda |
---|
IČO: | 28458184 |
---|---|
Firma: | Enkom a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-jih |
Počet zaměstnanců: | 10 - 19 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 10. 9. 2008 |
Sídlo: | Barvičova 666/85, Brno 60200 |
---|
Výstavba bytových a nebytových budov |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |