ENICA POP s. r. o. "^v likvidaci"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ENICA POP s. r. o. "^v likvidaci"^ (49607537) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese , Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 7. 1994 ENICA POP s. r. o. "^v likvidaci"^ má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o ENICA POP s. r. o. "^v likvidaci"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ENICA POP s. r. o. "^v likvidaci"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 28. 7. 1994 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 12095 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 49607537 | |
Jméno: | ENICA POP s. r. o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 28.7.1994 |
Zapsána dne: | 28.7.1994 | |
Právní důvod zrušení společnosti: Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. 26 Cm 29/2000, ze dne 9.11.2000, které nabylo právní moci dne 9.1.2001, byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. | 23.5.2001 |
Základní kapitál | 120 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 28.7.1994 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Českobratrská 30 , Ostrava 1 70100, Česká republika | 28.7.1994 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
neuveden | 12.2.2003 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 28.7.1994 - 14.12.2002 |
zprostředkovatelská činnost | 28.7.1994 - 14.12.2002 |
kadeřnictví | 28.7.1994 - 12.2.2003 |
Jednatel | Roman Jenšovský |
---|---|
Ve funkci | od 20.5.2015 |
Adresa | Havlíčkovo náměstí 809/2, 70800 Ostrava |
Jednatel | Lenka Pelikánová |
---|---|
Ve funkci | od 20.5.2015 |
Adresa | Macharova 945/9, 70200 Ostrava |
Jednatel | Lenka Pelikánová |
---|---|
Ve funkci | od 16.3.2016 |
Adresa | Aleje 472/99, 72528 Ostrava |
Jednatel | Lenka Pelikánová |
---|---|
Ve funkci | od 20.5.2015 do 16.3.2016 |
Adresa | Macharova 945/9, 70200 Ostrava |
jednatel | Lenka Pelikánová |
---|---|
Ve funkci | od 28.7.1994 do 20.5.2015 |
Adresa | Macharova 9 , Ostrava - Přívoz |
jednatel | Roman Jenšovský |
---|---|
Ve funkci | od 28.7.1994 do 20.5.2015 |
Adresa | Havlíčkovo nám. 809 , Ostrava - Poruba |
IČO: | 49607537 |
---|---|
Firma: | ENICA POP s. r. o. "^v likvidaci"^ |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Moravská Ostrava a Přívoz |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 28. 7. 1994 |
Sídlo: | , Ostrava |
---|
Kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti |