EnergyBot s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
EnergyBot s.r.o. (25039750) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Pražská 129/144, 40001 Ústí nad Labem. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 7. 1998 EnergyBot s.r.o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o EnergyBot s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro EnergyBot s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 28. 7. 1998 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 14197 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25039750 | |
Jméno: | Nexen s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 28.7.1998 |
Zapsána dne: | 28.7.1998 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 28.7.1998 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Pražská 129/144, Ústí nad Labem 40001, Česká republika | 26.7.2022 |
---|---|---|
Adresa: | Pražská 121/65, Ústí nad Labem 40001, Česká republika | 24.11.2016 - 26.7.2022 |
Adresa: | Na spálence 299/15, Ústí nad Labem 40001, Česká republika | 28.7.1998 - 20.11.2000 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Obory činnosti: Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí Výroba strojů a zařízení Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí Pronájem a půjčování věcí movitých Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce Projektování elektrických zařízení Testování, měření, analýzy a kontroly Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení | 1.8.2022 |
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení | 1.8.2022 |
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení | 1.8.2022 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 24.11.2016 - 1.8.2022 |
reklamní a propagační činnost | 31.1.2001 - 24.11.2016 |
poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku) | 31.1.2001 - 24.11.2016 |
zprostředkování nákupu a prodeje zboží a služeb v oblasti výpočetní techniky | 28.7.1998 - 24.11.2016 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 28.7.1998 - 24.11.2016 |
poradenská a školící činnost v oblasti výpočetní techniky | 28.7.1998 - 24.11.2016 |
zpracování grafických návrhů | 28.7.1998 - 24.11.2016 |
jednatel | Tomáš Tyll |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2023 |
Adresa | Pražská 121/65, 40001 Ústí nad Labem |
jednatel | Zbyněk Karásek |
---|---|
Ve funkci | od 1.8.2022 do 26.5.2023 |
Adresa | Na Kohoutě 787/6, 40010 Ústí nad Labem |
Jednatel | Tomáš Tyll |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2016 do 1.8.2022 |
Adresa | Pražská 121/65, 40001 Ústí nad Labem |
Jednatel | Tomáš Tyll |
---|---|
Ve funkci | od 14.10.2008 do 24.11.2016 |
Adresa | Pražská 121/65, 40001 Ústí nad Labem |
Jednatel | Michal Čížek |
---|---|
Ve funkci | od 10.4.2008 do 14.10.2008 |
Adresa | Malátova 2417/31, 40011 Ústí nad Labem |
Jednatel | Tomáš Tyll |
---|---|
Ve funkci | od 15.4.2002 do 10.4.2008 |
Adresa | Pražská 121/65, 40001 Ústí nad Labem |
Jednatel | Tomáš Tyll |
---|---|
Ve funkci | od 28.7.1998 do 15.4.2002 |
Adresa | Pražská 121/65, Ústí nad Labem |
Jednatel | Jan Bednář |
---|---|
Ve funkci | od 28.7.1998 do 20.11.2000 |
Adresa | Na spálence 299/15, Ústí nad Labem |
IČO: | 25039750 |
---|---|
Firma: | EnergyBot s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ústí nad Labem |
Základní územní jednotka: | Ústí nad Labem-město |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 28. 7. 1998 |
Sídlo: | Pražská 129/144, Ústí nad Labem 40001 |
---|
Tisk a činnosti související s tiskem |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Poradenství v oblasti informačních technologií |
Reklamní činnosti |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |