ENERGODATA Industries a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ENERGODATA Industries a.s. (04507592) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Národní 973/41, 11000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 22. 10. 2015 ENERGODATA Industries a.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o ENERGODATA Industries a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ENERGODATA Industries a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 22. 10. 2015 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 21045 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 04507592 | |
Jméno: | ENERGODATA Industries a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 22.10.2015 22.10.2015 |
Zapsána dne: | 22.10.2015 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 22.10.2015 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 20 | 22.10.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Národní 973/41, Praha 11000, Česká republika | 22.9.2023 |
---|---|---|
Adresa: | Na Pankráci 1724/129, Praha 14000, Česká republika | 18.9.2020 - 22.9.2023 |
Adresa: | Moravská 1687/34, Praha 12000, Česká republika | 22.10.2015 - 18.9.2020 |
člen představenstva | Ing. Valentín Leitman |
---|---|
Ve funkci | od 12.7.2023 |
Adresa | Laurínska 732/120 , 97632 Badín |
člen představenstva | Tomáš Chmelík |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.2023 |
Adresa | Petýrkova 1993/30, 14800 Praha |
člen představenstva | Ing. Roland Tóth |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.2023 |
Adresa | Bystrické sady 8705/48 , Bratislava - Záhorská Bystrica |
předseda představenstva | Ing. Michal Zelina Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 22.9.2023 do 14.11.2023 |
Adresa | Slávičie údolie 7511/33 , 81102 Bratislava |
člen představenstva | Ing. Michal Zelina Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 18.9.2020 do 22.9.2023 |
Adresa | Slávičie údolie 7511/33 , 81102 Bratislava |
člen představenstva | Ing. Matěj Valtr |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.2021 do 12.7.2023 |
Adresa | K rukavičkárně 998/65, 19014 Praha |
člen představenstva | Ing. Matěj Valtr |
---|---|
Ve funkci | od 18.9.2020 do 11.11.2021 |
Adresa | K rukavičkárně 998, 19014 Praha |
člen představenstva | Roland Tóth |
---|---|
Ve funkci | od 6.4.2018 do 18.9.2020 |
Adresa | Tichá 30/5147 , 81102 Bratislava |
Člen představenstva | Michal Zelina |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.2019 do 18.9.2020 |
Adresa | Slávičie údolie 7511/33 , 81102 Bratislava |
Člen představenstva | Michal Zelina |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.2016 do 14.11.2019 |
Adresa | Bohrova 1205/7 , 85101 Bratislava |
Člen představenstva | Michaela Holečková |
---|---|
Ve funkci | od 13.1.2016 do 6.4.2018 |
Adresa | Želivského 1757, 34701 Tachov |
předseda představenstva | Nataša Hriseňková |
---|---|
Ve funkci | od 15.4.2016 do 6.4.2018 |
Adresa | Hollého 2220/7 , 81108 Bratislava |
Člen představenstva | Michaela Holečková |
---|---|
Ve funkci | od 13.1.2016 do 6.4.2018 |
Adresa | Želivského 1757, 34701 Tachov |
předseda představenstva | Nataša Hriseňková |
---|---|
Ve funkci | od 15.4.2016 do 6.4.2018 |
Adresa | Hollého 2220/7 , 81108 Bratislava |
Člen představenstva | Nataša Hriseňková |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.2016 do 15.4.2016 |
Adresa | Hollého 2220/7 , 81108 Bratislava |
Člen představenstva | Ing. Michal Zelina PhD. |
---|---|
Ve funkci | od 13.1.2016 do 19.1.2016 |
Adresa | Bohrova 1205/7 , 85101 Bratislava |
Člen představenstva | Nataša Hriseňková |
---|---|
Ve funkci | od 13.1.2016 do 19.1.2016 |
Adresa | Hollého 2220/7 , 81102 Bratislava |
Statutární ředitel | Lenka Hrdličková |
---|---|
Ve funkci | od 22.10.2015 do 13.1.2016 |
Adresa | 28, 28934 Rožďalovice |
Statutární ředitel | Lenka Hrdličková |
---|---|
Ve funkci | od 22.10.2015 do 13.1.2016 |
Adresa | 28, 28934 Rožďalovice |
IČO: | 04507592 |
---|---|
Firma: | ENERGODATA Industries a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 22. 10. 2015 |
Sídlo: | Národní 973/41, Praha 11000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |