Energie 3000 a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Energie 3000 a.s. (28190271) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Václavská 2073/20, 12000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 11. 2007 a je stále aktivní. Energie 3000 a.s. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Energie 3000 a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Energie 3000 a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 15. 11. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 12714 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28190271 | |
Jméno: | Energie 3000 a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 15.11.2007 |
Zapsána dne: | 15.11.2007 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 15.11.2007 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Kmenové akcie na majitele | 20 000 Kč | 100 | 12.12.2008 |
Kmenové akcie na majitele | 200 000 Kč | 10 | 15.11.2007 - 12.12.2008 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Václavská 2073/20, Praha 2 12000, Česká republika | 28.3.2011 |
---|---|---|
Adresa: | Ovocný trh 572/11, Praha 1 11000, Česká republika | 15.11.2007 - 28.3.2011 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 19.3.2010 |
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení | 19.3.2010 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 12.12.2008 |
člen představenstva | Anh Tuan Le |
---|---|
Ve funkci | od 15.9.2011 |
Adresa | Královická 1616/31, 10000 Praha 10 |
člen představenstva | Mgr. Zbyněk Lamplot Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2011 do 15.9.2011 |
Adresa | 97, 79824 Skalka |
člen představenstva | Kamil Šimon |
---|---|
Ve funkci | od 25.10.2010 do 29.6.2011 |
Adresa | Ruská 2537/81A, 10000 Praha 10 |
člen představenstva | Mgr. Zbyněk Lamplot Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 19.3.2010 do 25.10.2010 |
Adresa | 97, 79824 Skalka |
předseda představenstva | Jiří Lamplot |
---|---|
Ve funkci | od 12.12.2008 do 21.7.2010 |
Adresa | 92, 68001 Vážany |
člen představenstva | Ing. Daniel Vodák |
---|---|
Ve funkci | od 12.12.2008 do 21.7.2010 |
Adresa | Pod Hvězdárnou 745/5, 75701 Valašské Meziříčí |
člen představenstva | Ing. Libor Kozubek |
---|---|
Ve funkci | od 12.12.2008 do 21.7.2010 |
Adresa | Marty Krásové 4452/15, 70800 Ostrava |
člen představenstva | Jiří Lamplot |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2007 do 12.12.2008 |
Adresa | 97, 79824 Skalka |
člen představenstva | Jana Mertlová |
---|---|
Ve funkci | od 15.11.2007 do 21.12.2007 |
Adresa | 214, 37826 Lodhéřov |
IČO (identifikační číslo): | 28190271 |
---|---|
Jméno: | Energie 3000 a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 15. 11. 2007 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Václavská 2073/20, Praha 12000 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 19. 10. 2009 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 19. 10. 2009 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 22. 9. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Anh Tuan Le |
---|
IČO: | 28190271 |
---|---|
Firma: | Energie 3000 a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 2 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 15. 11. 2007 |
Sídlo: | Václavská 2073/20, Praha 12000 |
---|
Výroba ostatních elektrických zařízení |
Výstavba bytových a nebytových budov |
Elektrické instalace |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Poradenství v oblasti řízení |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Technické zkoušky a analýzy |
Překladatelské a tlumočnické činnosti |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |