eMstav brno s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
eMstav brno s.r.o. (26305836) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Komenského 243, 66401 Řícmanice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 12. 2002 eMstav brno s.r.o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o eMstav brno s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro eMstav brno s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 17. 12. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 42926 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26305836 | |
Jméno: | eMstav brno s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 17.12.2002 |
Zapsána dne: | 17.12.2002 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 17.12.2002 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Komenského 243, Řícmanice 66401, Česká republika | 8.12.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Kulkova 4231/10, Brno 61500, Česká republika | 6.3.2003 - 6.8.2005 |
Adresa: | Purkyňova 71/99, Brno 61245, Česká republika | 17.12.2002 - 6.3.2003 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
velkoobchod | 17.12.2002 |
provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 17.12.2002 |
inženýrská činnost v investiční výstavbě | 17.12.2002 |
zprostředkování obchodu | 17.12.2002 |
zprostředkování služeb | 17.12.2002 |
jednatel | Miroslav Kunčár |
---|---|
Ve funkci | od 8.12.2016 |
Adresa | Komenského 243, 66401 Řícmanice |
jednatel | Miroslav Kunčár |
---|---|
Ve funkci | od 28.1.2008 do 8.12.2016 |
Adresa | Komenského 243, 66401 Řícmanice |
jednatel | Miroslav Kunčár |
---|---|
Ve funkci | od 6.3.2003 do 28.1.2008 |
Adresa | Lesní 707, 66401 Bílovice nad Svitavou |
jednatel | Jan Padyšák |
---|---|
Ve funkci | od 6.3.2003 do 6.8.2005 |
Adresa | 687, 73998 Mosty u Jablůnkova |
jednatel | Lenka Padyšáková |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.2002 do 6.3.2003 |
Adresa | Majdalenky 852/13, 63800 Brno |
jednatel | Miroslav Kunčár |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.2002 do 6.3.2003 |
Adresa | Zatloukalova 211/57, 62100 Brno |
IČO: | 26305836 |
---|---|
Firma: | eMstav brno s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-venkov |
Základní územní jednotka: | Řícmanice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 17. 12. 2002 |
Sídlo: | Komenského 243, Řícmanice 66401 |
---|
Výstavba bytových a nebytových budov |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení se základními zemědělskými produkty, živými zvířaty, textilními surovinami a polotovary |
Nespecializovaný velkoobchod |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |