EMMA Agency, spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
EMMA Agency, spol. s r.o. (44041918) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Kozí 19/10, 60200 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 12. 1991 EMMA Agency, spol. s r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o EMMA Agency, spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro EMMA Agency, spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 30. 12. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 4471 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 44041918 | |
Jméno: | EMMA Agency, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 30.12.1991 |
Zapsána dne: | 30.12.1991 | |
Způsob zřízení: Společenskou smlouvou ze dne 17. prosince 1991 a na základě rozhodnutí min. obchodu a cestovního ruchu ČR ze dne 22. června 1990, čj. 4 127/90. | 30.12.1991 | |
Kmenové jmění : 100.000,-- Kčs. | 30.12.1991 - 3.12.1993 | |
Výše vkladů : Každý společník 50.000,-- Kčs. | 30.12.1991 - 3.12.1993 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 3.12.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Kozí 19/10, Brno 60200, Česká republika | 26.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Slunná 10, Brno , Česká republika | 3.3.1995 - 15.6.2009 |
Adresa: | Moravské náměstí 2, Brno , Česká republika | 3.12.1993 - 3.3.1995 |
Adresa: | , Brno , Česká republika | 30.12.1991 - 3.12.1993 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
provozování cestovní kanceláře | 3.12.1993 |
Služby cestovní kanceláře | 30.12.1991 - 3.12.1993 |
jednatel | Ing. Martin Šedý |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2016 |
Adresa | Slunná 202/10, 61700 Brno |
jednatel | RNDr. Emil Pulka |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2016 |
Adresa | Ondráčkova 535/145, 62800 Brno |
jednatel | Sylva Pulková |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2016 |
Adresa | Húskova 1008/27, 61800 Brno |
jednatel | RNDr. Emil Pulka |
---|---|
Ve funkci | od 26.6.2002 do 26.10.2016 |
Adresa | Ondráčkova 145, Brno |
jednatel | Ing. Martin Šedý |
---|---|
Ve funkci | od 26.6.2002 do 26.10.2016 |
Adresa | Slunná 10, Brno |
jednatel | Sylva Pulková |
---|---|
Ve funkci | od 26.6.2002 do 26.10.2016 |
Adresa | Ondráčkova 145, Brno |
jednatel | Ing. Martin Šedý |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.1991 do 26.6.2002 |
Adresa | Slunná 10, Brno |
jednatel | RNDr. Emil Pulka |
---|---|
Ve funkci | od 8.2.2001 do 26.6.2002 |
Adresa | Ondráčkova 145, Brno |
jednatel | RNDr. Emil Pulka |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.1991 do 8.2.2001 |
Adresa | V aleji 17, Brno |
IČO: | 44041918 |
---|---|
Firma: | EMMA Agency, spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-střed |
Počet zaměstnanců: | 6 - 9 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 17. 12. 1991 |
Sídlo: | Kozí 19/10, Brno 60200 |
---|
Činnosti cestovních agentur a cestovních kanceláří |