EMFOR, v.o.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
EMFOR, v.o.s. (14703564) je Veřejná obchodní společnost. Sídlí na adrese 109, 33014 Ledce. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 2. 1991 a již ukončila svou činnost. EMFOR, v.o.s. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o EMFOR, v.o.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro EMFOR, v.o.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 8. 2. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | A 5440 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 14703564 | |
Jméno: | EMFOR, v.o.s. | |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost | 8.2.1991 |
Zapsána dne: | 8.2.1991 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 109, Ledce , Česká republika | 8.2.1991 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej i ambulantně | 22.1.1998 |
opravy motorových vozidel | 22.1.1998 |
výrobní činnost v oblasti obrábění kovů, výroba nářadí, kooperace a obchodní činnost, s tím spojená servisní a značková činnost, opravy motorových vozidel, jejich koupě a prodej | 8.2.1991 - 22.1.1998 |
Společník | Jiří Mudra |
---|---|
Ve funkci | od 3.12.2022 |
Adresa | 271, 33014 Ledce |
Společník | Marie Mudrová |
---|---|
Ve funkci | od 22.1.1998 |
Adresa | Sokolovská 108, Plzeň |
Společník | Jiří Mudra |
---|---|
Ve funkci | od 22.1.1998 do 3.12.2022 |
Adresa | 271, Ledce |
Společník | Milan Mudra |
---|---|
Ve funkci | od 22.1.1998 do 5.1.2011 |
Adresa | Nad Dalmatinkou 18, Plzeň |
Společník | Milada Mudrová |
---|---|
Ve funkci | od 22.1.1998 do 5.1.2011 |
Adresa | Nad Dalmatinkou 18, Plzeň |
Společník | Milada Mudrová |
---|---|
Ve funkci | od 8.2.1991 do 22.1.1998 |
Adresa | Nad Dalmatinkou 18, Plzeň |
Společník | Marie Mudrová |
---|---|
Ve funkci | od 8.2.1991 do 22.1.1998 |
Adresa | Sokolovská 108, Plzeň |
Společník | Milan Mudra |
---|---|
Ve funkci | od 8.2.1991 do 22.1.1998 |
Adresa | Sokolovská 108, Plzeň |
Společník | Jiří Mudra |
---|---|
Ve funkci | od 8.2.1991 do 22.1.1998 |
Adresa | Sokolovská 108, Plzeň |
IČO (identifikační číslo): | 14703564 |
---|---|
Jméno: | EMFOR, v.o.s. |
Právní forma podnikání: | Veřejná obchodní společnost |
Vznik první živnosti: | 1. 2. 1991 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | 109, Ledce 33011 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 29. 9. 1992 |
Přerušeno od | 16. 10. 2013 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 28. 9. 1992 |
Přerušeno od | 16. 10. 2013 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 28. 9. 1992 |
Přerušeno od | 16. 10. 2013 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 9. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Jiří Mudra |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Marie Mudrová |
IČO: | 14703564 |
---|---|
Firma: | EMFOR, v.o.s. |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost |
Okres: | Plzeň-sever |
Základní územní jednotka: | Ledce |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 1. 2. 1991 |
Sídlo: | 109, Ledce 33014 |
---|
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |