Emanovo s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Emanovo s.r.o. (24172693) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Tovární 1265/8, 17000 Praha 7. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 10. 2011 a je stále aktivní. Emanovo s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Emanovo s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Emanovo s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 24. 10. 2011 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 185398 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24172693 | |
Jméno: | Consol line, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 24.10.2011 |
Zapsána dne: | 24.10.2011 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 14.7.2014 - 8.3.2016 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 14.7.2014 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 24.10.2011 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Tovární 1265/8, Praha 17000, Česká republika | 9.2.2021 |
---|---|---|
Adresa: | Stallichova 513/4, Praha 14000, Česká republika | 19.6.2018 - 9.2.2021 |
Adresa: | Sídliště 1270, Bystřice pod Hostýnem 76861, Česká republika | 8.3.2016 - 19.6.2018 |
Adresa: | Toužimská 588/70, Praha 19700, Česká republika | 24.10.2011 - 8.3.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Obory činnosti: Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí Pronájem a půjčování věcí movitých Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí Poskytování technických služeb | 4.1.2024 |
Hostinská činnost | 4.1.2024 |
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 4.1.2024 |
Řeznictví a uzenářství | 4.1.2024 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 24.10.2011 - 4.1.2024 |
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení | 24.10.2011 - 4.1.2024 |
jednatel | Ladislav Řehůřek |
---|---|
Ve funkci | od 4.1.2024 |
Adresa | Harantova 132, 34021 Janovice nad Úhlavou |
jednatel | Václav Uhlíř |
---|---|
Ve funkci | od 9.2.2021 do 4.1.2024 |
Adresa | U Uranie 1583/23, 17000 Praha |
jednatel | Roman Hruška |
---|---|
Ve funkci | od 19.6.2018 do 9.2.2021 |
Adresa | Stallichova 513/4, 14000 Praha |
jednatel | Viktor Daňhel |
---|---|
Ve funkci | od 8.3.2016 do 19.6.2018 |
Adresa | Sídliště 1270, 76861 Bystřice pod Hostýnem |
jednatel | Josef Křišťan |
---|---|
Ve funkci | od 24.10.2011 do 8.3.2016 |
Adresa | 100, 54351 Špindlerův Mlýn |
IČO (identifikační číslo): | 24172693 |
---|---|
Jméno: | Emanovo s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 24. 10. 2011 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Tovární 1265/8, Praha 17000 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 31. 1. 2024 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 24. 10. 2011 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 24. 10. 2011 |
Člen statutárního orgánu: | Ladislav Řehůřek |
---|
IČO: | 24172693 |
---|---|
Firma: | Emanovo s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 7 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 24. 10. 2011 |
Sídlo: | Tovární 1265/8, Praha 17000 |
---|
Výroba masných výrobků a výrobků z drůbežího masa |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Maloobchod s nápoji |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Činnosti v oblasti informačních technologií |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení |
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |