ELTY, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ELTY, s.r.o. (26484552) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Milady Horákové 854/78, 17000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 10. 2001 ELTY, s.r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o ELTY, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ELTY, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 15. 10. 2001 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 85186 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26484552 | |
Jméno: | ELTY, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 15.10.2001 |
Zapsána dne: | 15.10.2001 | |
Počet členů statutárního orgánu: 2 | 28.8.2014 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 28.8.2014 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 15.10.2001 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Milady Horákové 854/78, Praha 17000, Česká republika | 7.12.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Milady Horákové 78, Praha 7 17000, Česká republika | 15.10.2001 - 7.12.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského zákona | 28.8.2014 |
specializovaný maloobchod | 15.10.2001 - 28.8.2014 |
velkoobchod | 15.10.2001 - 28.8.2014 |
jednatel | Karel Luhan |
---|---|
Ve funkci | od 19.12.2013 |
Adresa | Čimická 1001/5, 18200 Praha |
jednatel | Ondřej Luhan |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2014 |
Adresa | Přádova 2095/3, 18200 Praha |
jednatel | Karel Luhan |
---|---|
Ve funkci | od 15.10.2001 do 19.12.2013 |
Adresa | Písečná 455, 18200 Praha 8 |
IČO: | 26484552 |
---|---|
Firma: | ELTY, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 7 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 15. 10. 2001 |
Sídlo: | Milady Horákové 854/78, Praha 17000 |
---|
Nespecializovaný velkoobchod |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |