ELSA - THERMO, spol. s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ELSA - THERMO, spol. s.r.o. (48026204) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Vehlovická 744/1, 18100 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 11. 1992 ELSA - THERMO, spol. s.r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o ELSA - THERMO, spol. s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ELSA - THERMO, spol. s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 9. 11. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 14208 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 48026204 | |
Jméno: | ELSA - THERMO, spol. s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 9.11.1992 |
Zapsána dne: | 9.11.1992 | |
Datum uzavření společenské smlouvy : 7.9.1992 Způsob jednání jménem společnosti : za společnost jednají jedna- telé, a to každý samostatně. | 9.11.1992 - 17.12.2014 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 12.9.2008 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 9.11.1992 - 12.9.2008 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Vehlovická 744/1, Praha 18100, Česká republika | 17.12.2014 |
---|---|---|
Adresa: | Vehlovická 1, Praha 8 18100, Česká republika | 9.11.1992 - 17.12.2014 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 17.12.2014 |
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení | 17.12.2014 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej -montáž, oprava a údržba vyhrazených elektrických zařízení -výroba a stavba výrobních strojů a zařízení tepelné techniky /využití tepla a chemicko-tepelných technologií/ | 9.11.1992 - 17.12.2014 |
Ing. Jaromír Polreich | |
Ve funkci | od 9.8.2021 |
Adresa | Vehlovická 744/1, 18100 Praha |
jednatel | Jiří Brabec |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2021 do 14.3.2022 |
Adresa | Na vysoké I 223/16, 15000 Praha |
Ing. Jaromír Polreich | |
Ve funkci | od 9.11.1992 do 9.8.2021 |
Adresa | Vehlovická 1, 18100 Praha 8 |
jednatel | Jiří Brabec |
---|---|
Ve funkci | od 12.9.2008 do 30.7.2021 |
Adresa | Na Vysoké I. 223/16, 15000 Praha 5 |
jednatelé | Ladislav Chvála |
---|---|
Ve funkci | od 9.11.1992 do 12.9.2008 |
Adresa | Horňátecká 15, 18200 Praha 8 |
Pavel Hrubant | |
Ve funkci | od 9.11.1992 do 12.9.2008 |
Adresa | Janovského 19, 17000 Praha 7 |
Jiří Brabec | |
Ve funkci | od 9.11.1992 do 12.9.2008 |
Adresa | Meerwaldova 5, 36001 Karlovy Vary |
Ing. Václav Turek | |
Ve funkci | od 9.11.1992 do 12.9.2008 |
Adresa | Na zvonici 113, 25065 Líbeznice |
IČO: | 48026204 |
---|---|
Firma: | ELSA - THERMO, spol. s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 8 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 9. 11. 1992 |
Sídlo: | Vehlovická 744/1, Praha 18100 |
---|
Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely j. n. |
Opravy elektrických zařízení |
Elektrické instalace |
Nespecializovaný velkoobchod |