ELPROM - PLUS v.o.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ELPROM - PLUS v.o.s. (62413180) je Veřejná obchodní společnost. Sídlí na adrese Úvozová 25/4, 19016 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 4. 1995 a je stále aktivní. ELPROM - PLUS v.o.s. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o ELPROM - PLUS v.o.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ELPROM - PLUS v.o.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 26. 4. 1995 |
---|---|---|
Spisová značka: | A 12717 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 62413180 | |
Jméno: | ELPROM - PLUS v.o.s. | |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost | 26.4.1995 |
Zapsána dne: | 26.4.1995 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Úvozová 25/4, Praha 19016, Česká republika | 20.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Úvozová 25 , Praha 9-Koloděje 19016, Česká republika | 26.4.1995 - 20.10.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
montáž,oprava,údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí | 26.4.1995 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej mimo činností uvedených v příl.č.1,2,3 zák.č.455/1991 Sb. | 26.4.1995 |
revize elektrických zařízení | 26.4.1995 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti-montáž,oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení | 26.4.1995 |
společník | Jiří Polidar |
---|---|
Ve funkci | od 21.8.2014 |
Adresa | Otradovická 729/7, 14200 Praha |
společník | Jiří Erben |
---|---|
Ve funkci | od 22.9.2016 |
Adresa | Úvozová 25/4, 19016 Praha |
společník | Jiří Erben |
---|---|
Ve funkci | od 26.4.1995 do 22.9.2016 |
Adresa | Úvozová 25, Praha 9 |
společník | Jiří Polidar |
---|---|
Ve funkci | od 26.4.1995 do 21.8.2014 |
Adresa | Otradovická 729, Praha 4 |
IČO (identifikační číslo): | 62413180 |
---|---|
Jméno: | ELPROM - PLUS v.o.s. |
Právní forma podnikání: | Veřejná obchodní společnost |
Vznik první živnosti: | 26. 4. 1995 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Úvozová 25/4, Praha 19016 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 26. 4. 1995 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 26. 4. 1995 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 4. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 4. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 4. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 4. 1995 |
Zánik oprávnění | 24. 10. 2001 |
Člen statutárního orgánu: | Jiří Erben |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Jiří Polidar |
IČO: | 62413180 |
---|---|
Firma: | ELPROM - PLUS v.o.s. |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha-Koloděje |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 26. 4. 1995 |
Sídlo: | Úvozová 25/4, Praha 19016 |
---|
Elektrické instalace |
Ostatní stavební instalace |
Nespecializovaný velkoobchod |