ELORA GROUP s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ELORA GROUP s.r.o. (25365517) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 71, 73921 Paskov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 2. 1997 ELORA GROUP s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o ELORA GROUP s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ELORA GROUP s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 5. 2. 1997 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 9947 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25365517 | |
Jméno: | ELORA GROUP s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 5.2.1997 |
Zapsána dne: | 5.2.1997 | |
Vyrozuměním o ukončení exekuce ze dne 8.1.2004, sp. zn. 2 EX 3550/03 oznámil exekutor Mgr. Martin Trunkl, že pověření k provedení exekuce zaniklo, neboť vymáhaná povinnost byla v plném rozsahu vymožena (§ 51 písm. c) zák. č. 120/2001 Sb.) | 21.1.2004 - 21.1.2004 | |
Usnesením Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 18.9.2003, č.j. 27 Nc 6078/2003-7a nařídil soud exekuci podle pravomocného a vykonatelného platebního rozkazu Okresního soudu ve Frýdku- Místku ze dne 29.4.2003, č.j. 49 Ro 242/2003-16 na majetek povinného ELORA GROUP, s.r.o. se sídlem Družstevní 844, Frýdek-Místek k uspokojení pohledávky oprávněného NELAN, spol. s r.o. se sídlem Třebeň - část Horní Ves 1, Cheb, ve výši 3,5 % úroku z prodlení od 4.1.2003 do 6.5.2003 z částky 10 710,- Kč, 3,5 % úroku z prodlení od 4.1.2003 od 6.5.2003 z částky 30 950,- Kč, 3,5 % úroku z prodlení od 7.5.2003 do 11.5.2003 z částky 12 950,- Kč, zaplacení nákladů předcházejícího řízení ve výši 1 670,- Kč s přísl. Provedením exekuce je pověřen Mgr. Martin Trunkl, soudní exekutor Exekutorského úřadu v Plzni, Lindauerova 6. | 4.11.2003 - 21.1.2004 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 5.2.1997 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 8.2.2010 |
projektová činnost ve výstavbě | 8.2.2010 |
provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 9.4.2004 |
izolatérství | 5.2.1997 |
zámečnictví | 5.2.1997 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 5.2.1997 - 8.2.2010 |
sklenářské práce | 5.2.1997 - 8.2.2010 |
jednatel | Ing. Libor Jurásek |
---|---|
Ve funkci | od 9.4.2004 |
Adresa | Pod Zámečkem 3349, Frýdek-Místek |
jednatel | Ing. Libor Jurásek |
---|---|
Ve funkci | od 5.2.1997 do 9.4.2004 |
Adresa | M. Majerové 485, Frýdek-Místek |
IČO: | 25365517 |
---|---|
Firma: | ELORA GROUP s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Frýdek-Místek |
Základní územní jednotka: | Paskov |
Počet zaměstnanců: | 25 - 49 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 5. 2. 1997 |
Sídlo: | 71, Paskov 73921 |
---|
Výroba zámků a kování |
Výstavba bytových a nebytových budov |
Ostatní stavební instalace |
Sklenářské práce |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |