ELOB, s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ELOB, s.r.o. v likvidaci (26451531) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 285, 59101 Hamry nad Sázavou. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 5. 2001 ELOB, s.r.o. v likvidaci má dva obory činností.
Jako zdroj dat o ELOB, s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ELOB, s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 9. 5. 2001 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 47754 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26451531 | |
Jméno: | ELOB, s.r.o. v likvidaci | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 9.5.2001 |
Zapsána dne: | 9.5.2001 | |
Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 16. října 2020, které nabylo právní moci dne 4. listopadu 2020 č.j. 42 Cm 89/2020-9, byl jmenován nový likvidátor. | 18.1.2021 | |
Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 7.4.2011, č.j. 18 Cm 78/2010-14, které nabylo právní moci dne 30.4.2010, byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. | 3.5.2011 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 9.5.2001 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 285, Hamry nad Sázavou 59101, Česká republika | 17.7.2015 |
---|---|---|
Adresa: | č.p. 285, Žďár nad Sázavou 59101, Česká republika | 24.11.2004 - 17.7.2015 |
Adresa: | Táboritská 1000/23, Praha 3 13000, Česká republika | 9.5.2001 - 24.11.2004 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 15.7.2015 |
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení | 15.7.2015 |
specializovaný maloobchod | 9.5.2001 - 15.7.2015 |
montáž, opravy a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení | 9.5.2001 - 15.7.2015 |
jednatel | Dan Oberreiter |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.2015 |
Adresa | 285, 59101 Hamry nad Sázavou |
jednatel | Josef Oberreiter |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2004 do 29.12.2009 |
Adresa | Hamry nad Sázavou 285, 59101 Žďár nad Sázavou |
jednatel | Marek Oberreiter |
---|---|
Ve funkci | od 9.5.2001 do 24.11.2004 |
Adresa | Hamry nad Sázavou 285, 59101 Žďár nad Sázavou |
IČO: | 26451531 |
---|---|
Firma: | ELOB, s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Žďár nad Sázavou |
Základní územní jednotka: | Hamry nad Sázavou |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 9. 5. 2001 |
Sídlo: | 285, Hamry nad Sázavou 59101 |
---|
Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |