ELMART s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ELMART s.r.o. (25575511) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Žleb 23, 67963 Velké Opatovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 9. 1999 ELMART s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o ELMART s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ELMART s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 17. 9. 1999 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 34883 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25575511 | |
Jméno: | ELMART s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 17.9.1999 |
Zapsána dne: | 17.9.1999 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 23.6.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 2 | 23.6.2014 - 5.1.2023 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 17.9.1999 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Žleb 23, Velké Opatovice 67963, Česká republika | 23.6.2014 |
---|---|---|
Adresa: | Pražská 333, Letovice 67961, Česká republika | 31.8.2002 - 18.5.2007 |
Adresa: | Pražská 72, Letovice 67961, Česká republika | 17.9.1999 - 31.8.2002 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v oborech činností zapsaných v živnostenském rejstříku | 5.1.2023 |
zámečnictví, nástrojářství | 23.9.2009 |
obráběčství | 23.9.2009 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 23.9.2009 - 5.1.2023 |
zámečnictví | 17.9.1999 - 23.9.2009 |
kovoobráběčství | 17.9.1999 - 23.9.2009 |
jednatel | Milan Lhotský |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2023 |
Adresa | Rekreační 178/19, 67961 Letovice |
jednatel | Martin Navrátil |
---|---|
Ve funkci | od 21.4.2021 |
Adresa | Lesná 621/4, 67961 Letovice |
jednatel | Ing. Milan Lhotský |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2016 |
Adresa | Rekreační 178/19, 67961 Letovice |
jednatel | Martin Navrátil |
---|---|
Ve funkci | od 31.8.2002 do 21.4.2021 |
Adresa | Lesná 4, 67961 Letovice |
jednatel | Ing. Milan Lhotský |
---|---|
Ve funkci | od 31.8.2002 do 24.2.2016 |
Adresa | Rekreační 19, 67961 Letovice |
Jednatel | Ing. Milan Lhotský |
---|---|
Ve funkci | od 17.9.1999 do 31.8.2002 |
Adresa | Rekreační 19, 67961 Letovice |
IČO: | 25575511 |
---|---|
Firma: | ELMART s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Blansko |
Základní územní jednotka: | Velké Opatovice |
Počet zaměstnanců: | 20 - 24 zaměstnanci |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 17. 9. 1999 |
Sídlo: | Žleb 23, Velké Opatovice 67963 |
---|
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení |
Obrábění |
Výroba zámků a kování |
Výroba strojů a zařízení j. n. |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |