ELKUS s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ELKUS s.r.o. (47309610) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese náměstí Prokopa Velikého 443/12A, 40001 Ústí nad Labem. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 11. 1992 ELKUS s.r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o ELKUS s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ELKUS s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 13. 11. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 3602 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 47309610 | |
Jméno: | E L K U S s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 13.11.1992 |
Zapsána dne: | 13.11.1992 | |
Údaje o založení: Společnost byla založena společenskou smlouvou ze dne 11.11.1992. Společníci: 1. Jan P l í v a , bytem Masarykova 185, Ústí nad Labem, 2. Milan Š a u e r , bytem Štursova 13A, Ústí nad Labem, 3. Vladimír P l í v a , bytem Štefánikova 32, Ústí nad Labem, 4. Vlastimil P l í v a , bytem Na Popluží 1, Ústí nad Labem. | 13.11.1992 - 12.1.1994 | |
Výše základního jmění společnosti: 100 000,- Kčs. Výše vkladu každého společníka a rozsah jeho splacení: Jan Plíva - vklad : 32 000,- Kčs, splaceno : 18 000,- Kčs Milan Šauer - vklad : 28 000,- Kčs, splaceno : 18 000,- Kčs Vladimír Plíva - vklad : 20 000,- Kčs, splaceno : 7 000,- Kčs Vlastimil Plíva - vklad : 20 000,- Kčs, splaceno : 7 000,- Kčs. | 13.11.1992 - 12.1.1994 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 12.1.1994 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 6.4.1995 |
instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů | 13.11.1992 |
revize elektrických zařízení | 13.11.1992 |
montáž, opravy vyhrazených plynových zařízení | 13.11.1992 |
montáž, opravy, údržba vyhrazených elektrických zařízení | 13.11.1992 |
Jednatel | Vlastimil Plíva |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.2014 |
Adresa | Litoměřická 418, 40323 Velké Březno |
Jednatel | Vladimír Plíva |
---|---|
Ve funkci | od 24.7.2014 |
Adresa | Litoměřická 419, 40323 Velké Březno |
Jednatel | Vlastimil Plíva |
---|---|
Ve funkci | od 17.7.2001 do 25.7.2014 |
Adresa | Na Popluží 1, Ústí nad Labem |
Jednatel | Vladimír Plíva |
---|---|
Ve funkci | od 17.7.2001 do 14.1.2009 |
Adresa | Hrbovická 8, Ústí nad Labem |
Jednatel | Jan Plíva |
---|---|
Ve funkci | od 13.11.1992 do 17.7.2001 |
Adresa | Masarykova 185, Ústí nad Labem |
IČO: | 47309610 |
---|---|
Firma: | ELKUS s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ústí nad Labem |
Základní územní jednotka: | Ústí nad Labem-město |
Počet zaměstnanců: | 6 - 9 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 13. 11. 1992 |
Sídlo: | náměstí Prokopa Velikého 443/12, Ústí nad Labem 40001 |
---|
Elektrické instalace |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |