Elite MediaTechnologies s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Elite MediaTechnologies s.r.o. (27640019) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Karla IV. 93/3, 37001 České Budějovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 12. 2006 Elite MediaTechnologies s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Elite MediaTechnologies s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Elite MediaTechnologies s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 20. 12. 2006 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 18394 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27640019 | |
Jméno: | Elite MediaTechnologies s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 20.12.2006 |
Zapsána dne: | 20.12.2006 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 12.4.2010 | |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
Splaceno | 50 % | |
Platnost od - do | 20.12.2006 - 12.4.2010 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných služeb než základních spojených s tímto pronájmem | 20.12.2006 |
jednatel | Vadim Tishchenko |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.2011 |
Adresa | Novočerkasskij bulv. 15, Moskva |
jednatel | Gennadiy Kostyuk |
---|---|
Ve funkci | od 12.4.2010 |
Adresa | Burova 12, Usť-Kamenogorsk |
jednatel | Ing. Jurij Podmarkov |
---|---|
Ve funkci | od 8.2.2010 do 12.4.2010 |
Adresa | Branišovská 949/21, 37005 České Budějovice |
jednatel | Irina Shepeleva |
---|---|
Ve funkci | od 16.5.2007 do 5.2.2008 |
Adresa | , Praha 6, Zrzavého 1083/12, PSČ 163 00 |
IČO: | 27640019 |
---|---|
Firma: | Elite MediaTechnologies s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | České Budějovice |
Základní územní jednotka: | České Budějovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 20. 12. 2006 |
Sídlo: | Karla IV. 93/3, České Budějovice 37001 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |