ELIKO CZ a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ELIKO CZ a.s. (27982700) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Slovanská alej 1993/28, 32600 Plzeň. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 6. 2007 a je stále aktivní. ELIKO CZ a.s. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o ELIKO CZ a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ELIKO CZ a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 15. 6. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 1593 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27982700 | |
Jméno: | ELIKO CZ a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 1.5.2011 |
Zapsána dne: | 15.6.2007 | |
Obchodní společnost ELIKO CZ a.s. vznikla změnou právní formy obchodní společnosti ELIKO CZ s.r.o., se sídlem Plzeň, Východní Předměstí, Slovanská alej 28, PSČ 326 00, identifikační číslo 279 82 700, na akciovou společnost. | 1.5.2011 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 21.12.2010 | |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 15.6.2007 - 21.12.2010 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Kmenové akcie na jméno | 20 000 Kč | 100 | 10.1.2018 |
Kmenové akcie na majitele | 20 000 Kč | 100 | 1.5.2011 - 10.1.2018 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Slovanská alej 1993/28, Plzeň 32600, Česká republika | 14.9.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Slovanská alej 28, Plzeň 32600, Česká republika | 15.6.2007 - 14.9.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba elektřiny | 10.1.2018 |
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení | 21.12.2010 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 21.12.2010 |
montáž, opravy vyhrazených elektrických zařízení | 15.6.2007 - 21.12.2010 |
projektování elektrických zařízení | 15.6.2007 - 21.12.2010 |
velkoobchod | 15.6.2007 - 21.12.2010 |
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím | 15.6.2007 - 21.12.2010 |
člen správní rady | Dalibor Košut |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2023 |
Adresa | Hodonínská 1060/59, 32300 Plzeň |
Člen správní rady | Ing. Miroslav Košut |
---|---|
Ve funkci | od 18.12.2020 do 1.9.2023 |
Adresa | Strážnická 996/5, 32300 Plzeň |
Statutární ředitel | Ing. Miroslav Košut |
---|---|
Ve funkci | od 18.12.2020 do 1.1.2021 |
Adresa | Strážnická 996/5, 32300 Plzeň |
statutární ředitel | Karel Bek |
---|---|
Ve funkci | od 18.11.2020 do 18.12.2020 |
Adresa | Kralovická 1468/77, 32300 Plzeň |
člen správní rady | Ing. Roman Baloun |
---|---|
Ve funkci | od 12.12.2019 do 18.12.2020 |
Adresa | Jetelová 1451/16, 32600 Plzeň |
statutární ředitel | Ing. Miroslav Košut |
---|---|
Ve funkci | od 12.12.2019 do 18.11.2020 |
Adresa | Strážnická 996/5, 32300 Plzeň |
Člen správní rady | Bc. Marie Šnoblová |
---|---|
Ve funkci | od 10.1.2018 do 12.12.2019 |
Adresa | 259, 33014 Ledce |
statutární ředitel | Leoš Mitáček |
---|---|
Ve funkci | od 24.4.2019 do 12.12.2019 |
Adresa | Polní 508, 33701 Rokycany |
Statutární ředitel | Ing. Miroslav Košut |
---|---|
Ve funkci | od 10.1.2018 do 24.4.2019 |
Adresa | Strážnická 996/5, 32300 Plzeň |
člen představenstva | Ing. Miroslav Košut |
---|---|
Ve funkci | od 14.10.2015 do 10.1.2018 |
Adresa | Strážnická 996/5, 32300 Plzeň |
Předseda představenstva | Emerich Drtina |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.2015 do 10.1.2018 |
Adresa | Novodvorská 995/83, 14200 Praha |
člen představenstva | Dušan Voráček |
---|---|
Ve funkci | od 14.9.2016 do 10.1.2018 |
Adresa | 48, 33901 Bezděkov |
Předseda představenstva | Emerich Drtina |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.2015 do 10.1.2018 |
Adresa | Novodvorská 995/83, 14200 Praha |
člen představenstva | Ing. Miroslav Košut |
---|---|
Ve funkci | od 14.10.2015 do 10.1.2018 |
Adresa | Strážnická 996/5, 32300 Plzeň |
člen představenstva | Dušan Voráček |
---|---|
Ve funkci | od 14.9.2016 do 10.1.2018 |
Adresa | 48, 33901 Bezděkov |
člen představenstva | Dušan Voráček |
---|---|
Ve funkci | od 1.5.2011 do 14.9.2016 |
Adresa | 48, 33901 Bezděkov |
člen představenstva | Dušan Voráček |
---|---|
Ve funkci | od 1.5.2011 do 14.9.2016 |
Adresa | 48, 33901 Bezděkov |
člen představenstva | Ing. Miroslav Košut |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.2015 do 14.10.2015 |
Adresa | Hodonínská 1060/59, 32300 Plzeň |
předseda představenstva | Ing. Miroslav Košut |
---|---|
Ve funkci | od 1.5.2011 do 30.5.2015 |
Adresa | Hodonínská 1060/59, 32300 Plzeň |
člen představenstva | Emerich Drtina |
---|---|
Ve funkci | od 12.4.2015 do 30.5.2015 |
Adresa | Novodvorská 995/83, 14200 Praha |
člen představenstva | Emerich Drtina |
---|---|
Ve funkci | od 1.5.2011 do 12.4.2015 |
Adresa | Mašovická 202/8, 14200 Praha 4 |
jednatel | Ing. Miroslav Košut |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2010 do 1.5.2011 |
Adresa | Hodonínská 1060/59, 32300 Plzeň |
jednatel | Ing. Miroslav Košut |
---|---|
Ve funkci | od 15.6.2007 do 21.12.2010 |
Adresa | Hodonínská 59, 32300 Plzeň |
IČO (identifikační číslo): | 27982700 |
---|---|
Jméno: | ELIKO CZ a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 15. 6. 2007 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Slovanská alej 1993/28, Plzeň 32600 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 17. 4. 2014 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 15. 6. 2007 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 15. 6. 2007 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 6. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 6. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 6. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Karel Bek |
---|
IČO: | 27982700 |
---|---|
Firma: | ELIKO CZ a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Plzeň-město |
Základní územní jednotka: | Plzeň 2-Slovany |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 15. 6. 2007 |
Sídlo: | Slovanská alej 1993/28, Plzeň 32600 |
---|
Instalace průmyslových strojů a zařízení |
Výroba elektřiny |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Maloobchod s nápoji |
Inženýrské činnosti a související technické poradenství |