ELEKTRO K & K s.r.o. "v likvidaci" má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ELEKTRO K & K s.r.o. "v likvidaci" (26816342) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Na Zbytkách 41, 73901 Staré Město. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 9. 2003 a je stále aktivní. ELEKTRO K & K s.r.o. "v likvidaci" má více oborů činností.
Jako zdroj dat o ELEKTRO K & K s.r.o. "v likvidaci" nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ELEKTRO K & K s.r.o. "v likvidaci" na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 8. 9. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 27545 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26816342 | |
Jméno: | ELEKTRO K & K s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 8.9.2003 |
Zapsána dne: | 8.9.2003 | |
Právní důvod zrušení: Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 6. 3. 2019, č.j. 46 Cm 19/2019-20, které nabylo právní moci dne 28. 5. 2019, byla společnost zrušena s likvidací a byl jmenován likvidátor. | 11.6.2019 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 8.9.2003 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Zbytkách 41, Staré Město 73901, Česká republika | 11.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Na Zbytkách 41, Staré Město 73901, Česká republika | 27.7.2007 - 11.10.2016 |
Adresa: | Na Zbytkách 446, Staré Město 73901, Česká republika | 8.9.2003 - 27.7.2007 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
velkoobchod | 21.7.2006 |
přípravné práce pro stavby | 21.7.2006 |
specializované stavební činnosti | 21.7.2006 |
dokončovací stavební práce | 21.7.2006 |
poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob | 21.7.2006 |
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení | 8.9.2003 |
specializovaný maloobchod | 8.9.2003 |
zprostředkování obchodu | 8.9.2003 |
Jednatel | Libor Kaňok |
---|---|
Ve funkci | od 9.9.2024 |
Adresa | Jiřího Hakena 1635, 73801 Frýdek-Místek |
jednatel | Libor Kaňok |
---|---|
Ve funkci | od 11.10.2016 do 9.9.2024 |
Adresa | Jiřího Hakena 1635, 73801 Frýdek-Místek |
jednatel | Libor Kaňok |
---|---|
Ve funkci | od 8.9.2003 do 11.10.2016 |
Adresa | Jiřího Hakena 1635, 73801 Frýdek-Místek |
jednatel | David Kovařík |
---|---|
Ve funkci | od 8.9.2003 do 17.5.2006 |
Adresa | Jeronýmova 393, 73801 Frýdek-Místek |
IČO (identifikační číslo): | 26816342 |
---|---|
Jméno: | ELEKTRO K & K s.r.o. "v likvidaci" |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 8. 9. 2003 |
Celkový počet živností: | 10 |
Aktivních živností: | 4 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 28. 6. 2006 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 8. 6. 2006 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 8. 9. 2003 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 8. 9. 2003 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 9. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 9. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 6. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 6. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 6. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 6. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Libor Kaňok |
---|
IČO: | 26816342 |
---|---|
Firma: | ELEKTRO K & K s.r.o. "v likvidaci" |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Frýdek-Místek |
Základní územní jednotka: | Staré Město |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 8. 9. 2003 |
Sídlo: | Na Zbytkách 41, Staré Město 73901 |
---|
Příprava staveniště |
Elektrické instalace |
Ostatní kompletační a dokončovací práce |
Ostatní specializované stavební činnosti j. n. |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |
Bezpečnostní a pátrací činnosti |