ELEKTRIK v.o.s. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ELEKTRIK v.o.s. v likvidaci (48173649) je Veřejná obchodní společnost. Sídlí na adrese Dolení 21, 51401 Jilemnice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 22. 1. 1993 ELEKTRIK v.o.s. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o ELEKTRIK v.o.s. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ELEKTRIK v.o.s. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 22. 1. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | A 3500 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 48173649 | |
Jméno: | ELEKTRIK v.o.s. v likvidaci | |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost | 22.1.1993 |
Zapsána dne: | 22.1.1993 | |
Rozhodnutím společníků ze dne 29.3. 1995 ruší se společnost ELEKTRIK v.o.s., se sídlem Dolení 21, Jilemnice, IČO 48 17 36 49 a dnem 10. 5. 1995 vstupuje do likvidace. | 10.5.1995 | |
Právní poměry - dodatek ze dne 28. 12. 1994. | 9.2.1995 - 19.11.2015 | |
Právní poměry se upravují dodatkem ze dne 30.9.1993. | 18.7.1994 - 19.11.2015 | |
Údaje o zřízení : Veřejná obchodní společnost byla založena společenskou smlouvou dne 12.1.1993 podle zák. č. 513/91 Sb. | 22.1.1993 | |
Způsob jednání za společnost : Každý ze společníků je oprávněn jednat a podepisovat samostatně. | 22.1.1993 - 18.7.1994 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Dolení 21, Jilemnice 51401, Česká republika | 19.11.2015 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
velkoobchod - nákup a prodej zboží elektro | 18.7.1994 - 7.7.2004 |
elektroinstalatérství | 22.1.1993 - 7.7.2004 |
jednatel | Josef Polma |
---|---|
Ve funkci | od 3.11.2015 |
Adresa | 75, 51401 Jestřabí v Krkonoších |
jednatel | Jan Polma |
---|---|
Ve funkci | od 22.1.1993 do 19.11.2015 |
Adresa | Jana Weisse 1206, 51401 Jilemnice |
jednatel | Josef Polma |
---|---|
Ve funkci | od 22.1.1993 do 3.11.2015 |
Adresa | 75, 51401 Jestřabí v Krkonoších |
IČO (identifikační číslo): | 48173649 |
---|---|
Jméno: | ELEKTRIK v.o.s. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Veřejná obchodní společnost |
Vznik první živnosti: | 22. 1. 1993 |
Člen statutárního orgánu: | Simona Polmová |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Josef Polma |
IČO: | 48173649 |
---|---|
Firma: | ELEKTRIK v.o.s. v likvidaci |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost |
Okres: | Semily |
Základní územní jednotka: | Jilemnice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 22. 1. 1993 |
Sídlo: | Dolení 21, Jilemnice 51401 |
---|
Elektrické instalace |