EL MAKS, s.r.o., v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
EL MAKS, s.r.o., v likvidaci (62245007) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Bardějovská 2571, 47006 Česká Lípa. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 31. 1. 1995 a je stále aktivní. EL MAKS, s.r.o., v likvidaci má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o EL MAKS, s.r.o., v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro EL MAKS, s.r.o., v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 31. 1. 1995 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 8366 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 62245007 | |
Jméno: | EL MAKS, s.r.o., v likvidaci | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 31.1.1995 |
Zapsána dne: | 31.1.1995 | |
Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci ze dne 4.6.2008 č.j.: 38 Cm 20/2008-8 byla zrušena společnost EL MAKS, s.r.o. se sídlem Česká Lípa, Bardějovská 2571, PSČ 470 01, IČ 622 45 007, nařízena její likvidace a jmenován likvidátor. | 16.7.2008 |
Základní kapitál | 102 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 31.1.1995 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Bardějovská 2571, Česká Lípa 47001, Česká republika | 31.1.1995 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej kromě léčiv, zboží živností vázaných a koncesovaných | 31.1.1995 |
montáž, oprava a údržba elektrických zařízení do 1000 V včetně hromosvodů v objektech třídy A | 31.1.1995 |
montáž a opravy měřící a regulační techniky | 31.1.1995 |
Jednatel | Radek Křepelák |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.2015 |
Adresa | 65, 47121 Česká Lípa |
Jednatel | Jiří Malý |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.2015 |
Adresa | nám. Míru 1, 47301 Nový Bor |
Jednatel | Bedřich Dzius |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.2015 |
Adresa | Bardějovská 2571, 47006 Česká Lípa |
Jednatel | Jiří Malý |
---|---|
Ve funkci | od 31.1.1995 do 11.11.2015 |
Adresa | Sadová 747, Nový Bor |
Jednatel | Bedřich Dzius |
---|---|
Ve funkci | od 31.1.1995 do 11.11.2015 |
Adresa | Bardějovská 2571, Česká Lípa |
Jednatel | Radek Křepelák |
---|---|
Ve funkci | od 31.1.1995 do 11.11.2015 |
Adresa | Dělnická 487/2, Cvikov |
IČO (identifikační číslo): | 62245007 |
---|---|
Jméno: | EL MAKS, s.r.o., v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 31. 1. 1995 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Bardějovská 2571, Česká Lípa 47006 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 31. 1. 1995 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 31. 1. 1995 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 31. 1. 1995 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 31. 1. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 31. 1. 1995 |
Zánik oprávnění | 29. 4. 1998 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 31. 1. 1995 |
Zánik oprávnění | 2. 3. 1998 |
Člen statutárního orgánu: | Jiří Malý |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Bedřich Dzius |
Člen statutárního orgánu: | Radek Křepelák |
IČO: | 62245007 |
---|---|
Firma: | EL MAKS, s.r.o., v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Česká Lípa |
Základní územní jednotka: | Česká Lípa |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 31. 1. 1995 |
Sídlo: | Bardějovská 2571, Česká Lípa 47006 |
---|
Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely j. n. |
Elektrické instalace |
Nespecializovaný velkoobchod |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách j. n. |