EKUP spol.s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
EKUP spol.s.r.o. (60489138) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Petrohradská 401/12, 10100 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 3. 1994 a je stále aktivní. EKUP spol.s.r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o EKUP spol.s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro EKUP spol.s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 10. 3. 1994 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 27404 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 60489138 | |
Jméno: | EKUP spol.s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 10.3.1994 |
Zapsána dne: | 10.3.1994 | |
Datum uzavření společenské smlouvy: 13.1.1994 | 10.3.1994 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 10.3.1994 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Petrohradská 401/12, Praha 10 10100, Česká republika | 30.10.2006 |
---|---|---|
Adresa: | Nad pískovnou 1477, Praha 4 , Česká republika | 10.3.1994 - 30.10.2006 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
agenturní činnost v oblasti kultury | 10.3.1994 |
činnost organizačních a ekonomických poradců | 10.3.1994 |
vedení účetnictví | 10.3.1994 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží v příl.2-3 zák.č.455/91 Sb.) | 10.3.1994 |
jednatel | Ing. Marcela Jarošová |
---|---|
Ve funkci | od 5.5.2014 |
Adresa | U krčské vodárny 2073/2, 14000 Praha |
jednatel | ing. Marcela Jarošová |
---|---|
Ve funkci | od 10.3.1994 do 5.5.2014 |
Adresa | Nad pískovnou 1477, Praha 4 |
jednatel | Miroslava Kofránková |
---|---|
Ve funkci | od 10.3.1994 do 25.9.1995 |
Adresa | Prosecká 686, Praha 8 |
IČO (identifikační číslo): | 60489138 |
---|---|
Jméno: | EKUP spol.s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 10. 3. 1994 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Petrohradská 401/12, Praha 10100 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 3. 10. 2001 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 10. 3. 1994 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 3. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 3. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 3. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 3. 1994 |
Zánik oprávnění | 3. 10. 2001 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Marcela Jarošová |
---|
IČO: | 60489138 |
---|---|
Firma: | EKUP spol.s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 10 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 10. 3. 1994 |
Sídlo: | Petrohradská 401/12, Praha 10100 |
---|
Nespecializovaný velkoobchod |
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |
Poradenství v oblasti řízení |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |